Finn Lindegaard
Erhvervsaktiv siden: | 1. maj 1991 (33 år 5 måneder) |
Karrieren startede hos: | LINDEGAARD GRAFISK PRODUKTION ApS (Direktør) |
Længste aktivitet: | Ejer af Lindegaard Design (2 år 9 måneder) |
Karrieren som erhvervsaktiv i Danmark startede for alvor en dag i 1991 hos LINDEGAARD GRAFISK PRODUKTION ApS (tidligere PBH NR. 21.316 ApS) med titlen som Direktør. Titlen som Direktør bestred Finn Lindegaard i 2 år 2 måneder, før stoppet d. 29. juli 1993.
Virksomheden er ikke længere aktiv og det sidste indleverede årsrapport fra 1994 er ukendt. Virksomheden lukkede endegyldigt d. 5. januar 1994.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
Lindegaard Design
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager
Tidslinje (3)
-
Lindegaard Design (Fuldt ansvarlig deltager)
Tilknyttet som ejerDato: 01.01.2022
Registreringsdato: 01.01.2022 -
PBH NR. 21.316 ApS (Nu: LINDEGAARD GRAFISK PRODUKTION ApS)
Fratrådt som direktørDato: 29.07.1993
Registreringsdato: 29.07.1993 -
PBH NR. 21.316 ApS (Nu: LINDEGAARD GRAFISK PRODUKTION ApS)
Tilknyttet som direktørDato: 01.05.1991
Registreringsdato: 01.05.1991
Blå bog (fortsat)
Finn har sidenhen været inde omkring én anden dansk virksomhed. Har indtil videre haft en erhvervskarriere på mere end 5 år.
-
SelskabRolleEjerandel
-
Stifter og Ejer
01.01.2022 - Stadig aktiv
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager -
Direktør
01.05.1991 - 29.07.1993
Ejerandel: Intet ejerskab