Marianne Vile Ellerkamp
Erhvervsaktiv siden: | 14. jan. 2001 (23 år 8 måneder) |
Karrieren startede hos: | OLE CHOKOLADE ApS (Direktør) |
Største overskud: | 2.416' DKK OLE CHOKOLADE ApS (2020-21) |
Største underskud: | -492' DKK OLE CHOKOLADE ApS (2013-14) |
Største egenkapital: | 7.991' DKK MARIANNE VILE HOLDING ApS (2022-23) |
Største gæld: | 6.544' DKK OLE CHOKOLADE ApS (2013-14) |
Flest årsværk: | 14 årsværk hos OLE CHOKOLADE ApS (2022-23) |
Længste aktivitet: | Direktør af OLE CHOKOLADE ApS (20 år 8 måneder) |
Karrieren som erhvervsperson startede i 2001 i OLE CHOKOLADE ApS i rollen som Direktør, Reel ejer og Bestyrelsesmedlem. Hvervet som Direktør bestred Marianne Vile Ellerkamp i 20 år 8 måneder, før fratrædelsen d. 27. september 2021.
Nu har virksomheden specialiseret sig indenfor fremstilling af kakao, chokolade og sukkervarer. Virksomheden er stadig den dag i dag aktiv og seneste årsregnskab for 2022-23 som viste et overskud på 2.049' DKK.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
MARIANNE VILE HOLDING ApS
Ejerandel: 100%
Indirekte ejede Selskaber (1)
-
OLE CHOKOLADE ApS
Via MARIANNE VILE HOLDING ApS
Direktørposter (1)
-
MARIANNE VILE HOLDING ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 06.03.2008
Ejendomme (2)
Tidslinje (8)
-
OLE CHOKOLADE ApS
Fratrådt som direktørDato: 27.09.2021
Registreringsdato: 27.09.2021 -
OLE CHOKOLADE ApS
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 26.01.2015
Registreringsdato: 26.01.2015 -
OLE CHOKOLADE ApS
Tilknyttet som bestyrelsesmedlemDato: 13.06.2014
Registreringsdato: 13.06.2014
Blå bog (fortsat)
Marianne har efterfølgende været involveret i flere andre danske virksomheder. Har indtil videre haft en erhvervskarriere på mere end 23 år 8 måneder.
Har været tilknyttet følgende virksomheder:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Ejer og Direktør
06.03.2008 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Direktør
14.01.2001 - 27.09.2021
Reel ejer
06.03.2008 - 31.07.2018
Bestyrelsesmedlem
13.06.2014 - 26.01.2015
Reel ejer
01.08.2018 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Direktør
15.01.2008 - 06.03.2008
Ejerandel: Intet ejerskab
Marianne Vile Ellerkamp er også indehaver af et personligt ejet holdingselskab ved navn MARIANNE VILE HOLDING ApS (100% ejerskab), som i 2022-23 kunne fremvise en egenkapital på 7.991' DKK. Gennem holdingselskabet MARIANNE VILE HOLDING ApS har Marianne derfor også andele i OLE CHOKOLADE ApS (50-66.65%).
Du kan se det interaktive koncerndiagram for Marianne Vile Ellerkamp, det kræver kun du opretter en gratis brugerkonto. Det tager kun 1 minut, bagefter kan du gratis benytte alle ownr.dk funktioner i 7 dage hvor du kan opleve interaktive koncern-diagrammer samt download af koncern-diagrammer i PDF-format. Efter 7 dage nedgraderes din konto til en alm. gratis brugerkonto, du er selvfølgelig hjertens velkommen til at forny hvis du er tilfreds med vores tjeneste.
Kigger man nærmere i regnskaberne for de forskellige virksomheder, kan man finde frem til:
Det absolut bedste resultat var i regnskabs-året 2020-21 hvor OLE CHOKOLADE ApS kunne fremvise et overskud på 2.416' DKK.
Det absolut dårligste resultat var i regnskabs-året 2013-14 hvor OLE CHOKOLADE ApS kunne fremvise et underskud på 492' DKK.
Seneste tal
• Det bedste årsregnskab 2022-23 var et overskud på 2.049' DKK (OLE CHOKOLADE ApS).
• Den bedste egenkapital i 2022-23 var på 7.991' DKK (MARIANNE VILE HOLDING ApS).
• Den dårligste egenkapital i 2022-23 var på 4.645' DKK (OLE CHOKOLADE ApS).
En af de forbindelser som går igen i Marianne' netværk er Carsten Ellerkamp.