Birthe Straarup Hansen
Erhvervsaktiv siden: | 21. dec. 1982 (41 år 9 måneder) |
Karrieren startede hos: | OLE HANSEN HOLDING A/S (Bestyrelsesmedlem) |
Største overskud: | 56.661' DKK ROSLEV TRÆLASTHANDEL A/S (2021) |
Største underskud: | -3.194' DKK BSH INVEST SKIVE ApS (2022) |
Største egenkapital: | 118.581' DKK ROSLEV TRÆLASTHANDEL A/S (2021) |
Største gæld: | 195.198' DKK ROSLEV TRÆLASTHANDEL A/S (2015) |
Flest årsværk: | 172 årsværk hos ROSLEV TRÆLASTHANDEL A/S (2016) |
Længste aktivitet: | Bestyrelsesmedlem af OLE HANSEN HOLDING A/S (36 år) |
Karrieren som leder startede i 1982 i OLE HANSEN HOLDING A/S i rollen som Bestyrelsesmedlem. Hvervet som Bestyrelsesmedlem bestred Birthe Straarup Hansen i 36 år, før fratrædelsen d. 3. januar 2019.
I dag har virksomheden specialiseret sig indenfor ikke-finansielle holdingselskaber. Virksomheden er stadig aktiv og seneste årsregnskab for 2023 som viste et overskud på 27.160' DKK.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
BSH INVEST SKIVE ApS
Ejerandel: 50-66.65%
Direktørposter (1)
-
BSH INVEST SKIVE ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 11.11.2008
Ejendomme (1)
Tidslinje (16)
-
ROSLEV EKSPORT A/S (Nu: ROSLEV INVEST A/S)
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 05.03.2019
Registreringsdato: 05.03.2019 -
ROSLEV TRÆLASTHANDEL A/S
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 03.01.2019
Registreringsdato: 03.01.2019 -
OLE HANSEN HOLDING A/S
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 03.01.2019
Registreringsdato: 03.01.2019
Blå bog (fortsat)
Birthe har været engageret i mange virksomheder og må betegnes som en yderst flittig iværksætter. Har indtil videre haft en erhvervskarriere på mere end 41 år 9 måneder.
Blandt de mange virksomheder kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Bestyrelsesmedlem
26.02.1999 - 05.03.2019
Ejerandel: Intet ejerskab -
Bestyrelsesmedlem
21.03.1998 - 03.01.2019
Ejerandel: Intet ejerskab -
Bestyrelsesmedlem
21.12.1982 - 03.01.2019
Ejerandel: Intet ejerskab -
Ejer
21.08.2008 - 13.06.2018
Reel ejer
11.11.2008 - 13.06.2018
Direktør
11.11.2008 - Stadig aktiv
Ejer
14.06.2018 - Stadig aktiv
Ejerandel: 52% -
Bestyrelsesmedlem
18.08.2010 - 29.08.2011
Ejerandel: Intet ejerskab
Birthe Straarup Hansen har haft flere bestyrelsesposter gennem sin karriere, og har bla. været med til at godkende:
Et positivt årsregnskab i 2018 som bestyrelsesmedlem i ROSLEV TRÆLASTHANDEL A/S der præsenterede et overskud på 28.555' DKK.
Et negativt årsregnskab i 2014 som bestyrelsesmedlem i ROSLEV EKSPORT A/S (Nu: ROSLEV INVEST A/S) der præsenterede et underskud på 1.999' DKK.
Birthe har i alt siddet i bestyrelsen hos 5 forskellige selskaber (heraf 0 som formand) og er i øjeblikket aktiv i 0 bestyrelses-roller.
Den længste periode i en bestyrelse er på 36 år fra 1982 til 2019 hos OLE HANSEN HOLDING A/S.
Seneste tal
• Det bedste årsregnskab 2023 var et overskud på 40.288' DKK (ROSLEV TRÆLASTHANDEL A/S).
• Det dårligste regnskab i 2023 var et underskud på 138' DKK (ROSLEV EKSPORT A/S (Nu: ROSLEV INVEST A/S)).
• Den bedste egenkapital i 2023 var på 107.347' DKK (ROSLEV TRÆLASTHANDEL A/S).
• Den dårligste egenkapital i 2023 var på 840' DKK (ROSLEV EKSPORT A/S (Nu: ROSLEV INVEST A/S)).
En af de forbindelser som går igen i Birthe' netværk er Anders Foged Hansen.