Claus Henrik Juhl
Karrieren startede hos: | ANNI OG JØRGEN JUHL. EGELUND A/S (Bestyrelsesmedlem) |
Største overskud: | 4.222' DKK ANNI OG JØRGEN JUHL. EGELUND A/S (2016-17) |
Største underskud: | -1.430' DKK Sofienlyst ApS (2022-23) |
Største egenkapital: | 7.744' DKK ANNI OG JØRGEN JUHL. EGELUND A/S (2017-18) |
Største gæld: | 14.106' DKK Sofienlyst ApS (2022-23) |
Karrieren som leder begyndte for mange år siden hos ANNI OG JØRGEN JUHL. EGELUND A/S i hvervet som Bestyrelsesmedlem. Titlen som Bestyrelsesmedlem havde Claus Henrik Juhl i 19 år 6 måneder, inden stoppet den 16. januar 1992.
Virksomheden specialiserede sig dengang indenfor køb og salg af egen fast ejendom. Virksomheden er dog ikke aktiv længere og det sidste indleverede årsregnskab for 2016-17 viste et overskud på 4.222' DKK. Virksomheden ophørte endegyldigt den 16. januar 2020.
Tidslinje (10)
-
Sofienlyst ApS (33.34-49.99%)
Er ikke længere ejerDato: 27.10.2020
Registreringsdato: 27.10.2020 -
Sofienlyst ApS
Fratrådt som direktørDato: 27.10.2020
Registreringsdato: 27.10.2020 -
Sofienlyst ApS (33.34-49.99%)
Tilknyttet som ejerDato: 15.07.2019
Registreringsdato: 15.07.2019
Blå bog (fortsat)
Claus har sidenhen været inde omkring én anden dansk virksomhed. Karrieren har indtil nu varet i mere end 49 år 5 måneder.
-
SelskabRolleEjerandel
-
Stifter, Ejer og Direktør
12.03.2018 - 27.10.2020
Reel ejer
12.03.2018 - 14.07.2019
Ejer
15.07.2019 - 27.10.2020
Reel ejer
21.08.2023 - Stadig aktiv
Ejerandel: 33,33% -
Bestyrelsesmedlem
06.07.1972 - 03.05.2019
Ejerandel: Intet ejerskab
Kigger man i regnskaberne for de forskellige virksomheder, kan man finde frem til:
Det dårligste resultat nogensinde var for regnskabsåret 2020-21 hvor Sofienlyst ApS landede et underskud på 1.165' DKK.
En af de forbindelser som går igen i Claus' netværk er Thomas Michael Bolther.