Bent Kristensen
Erhvervsaktiv siden: | 5. okt. 1981 (43 år) |
Karrieren startede hos: | TA-LOGISTICS A/S (Revisor) |
Største overskud: | 9.241.255' DKK ENERGIMIDT HOLDING A.M.B.A. (Nu: Norlys a.m.b.a.) (2022) |
Største underskud: | -153.559' DKK Eniig Holding A/S (2019) |
Største egenkapital: | 48.611.107' DKK WAOO A/S (2014) |
Største gæld: | 8.227.399' DKK ENERGIMIDT HOLDING A.M.B.A. (Nu: Norlys a.m.b.a.) (2016) |
Flest årsværk: | 1.809 årsværk hos THORKIL ANDERSEN ApS (Nu: TA-LOGISTICS A/S) (2018) |
Længste aktivitet: | Direktør af JYSK BORETEKNIK ApS (14 år 1 måned) |
Karrieren I Danmark startede i 1981 ved TA-LOGISTICS A/S (tidligere THORKIL ANDERSEN ApS) i rollen som Revisor. Denne rolle bestred Bent Kristensen i 8 år 5 måneder, før stoppet den 6. marts 1990.
Nu har virksomheden specialiseret sig indenfor ikke-finansielle holdingselskaber. Virksomheden er stadig den dag i dag aktiv og seneste regnskab for 2023 som viste et overskud på 238.503' DKK.
Bestyrelsesposter (1)
-
SJ SALG OG SERVICE A/S
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 10.06.2013
Ejendomme (1)
Tidslinje (69)
-
Eniig Energiteknik A/S
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 12.11.2021
Registreringsdato: 12.11.2021 -
Eniig City Solutions A/S
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 12.11.2021
Registreringsdato: 12.11.2021 -
KARLSGÅRDE VANDKRAFT A/S
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 12.11.2021
Registreringsdato: 12.11.2021
Blå bog (fortsat)
Bent har været engageret i helt ekstraordinært mange virksomheder og må betegnes som en meget flittig virksomhedsleder sammenlignet med gennemsnittet af danske erhvervsledere. Har indtil videre haft en erhvervskarriere på mere end 35 år 10 måneder.
Blandt virksomhederne kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Bestyrelsesmedlem
10.06.2013 - Stadig aktiv
Ejerandel: Intet ejerskab -
Bestyrelsesmedlem
13.11.2020 - 12.11.2021
Ejerandel: Intet ejerskab -
Bestyrelsesmedlem
24.08.2018 - 12.11.2021
Ejerandel: Intet ejerskab -
Bestyrelsesmedlem
20.04.2016 - 25.08.2016
Bestyrelsesmedlem
24.08.2018 - 12.11.2021
Ejerandel: Intet ejerskab -
Bestyrelsesmedlem
22.02.2016 - 07.02.2020
Ejerandel: Intet ejerskab
Bent Kristensen har haft flere bestyrelsesposter gennem sin karriere, og har bla. været med til at godkende:
Et positivt årsregnskab i 2018 som bestyrelsesmedlem ved Eniig Holding A/S der præsenterede et overskud på 125.414' DKK.
Et negativt årsregnskab i 2016 som bestyrelsesmedlem ved ENERGIMIDT ENERGI A/S (Nu: Eniig City Solutions A/S) der præsenterede et underskud på 24.126' DKK.
Bent har i alt siddet i bestyrelsen hos 25 forskellige selskaber (heraf 5 som formand) og er i øjeblikket aktiv i 1 bestyrelses-roller.
Den længste periode i en bestyrelse er på 11 år 3 måneder fra 2013 til i dag hos SJ SALG OG SERVICE A/S.
Seneste tal
• Det bedste årsregnskab 2023 var et overskud på 560.755' DKK (ENERGIMIDT HOLDING A.M.B.A. (Nu: Norlys a.m.b.a.)).
• Det dårligste regnskab i 2023 var et underskud på 118.598' DKK (ENERGIMIDT FIBERBREDBÅND A/S (Nu: Norlys Fibernet A/S)).
• Den bedste egenkapital i 2023 var på 28.892.145' DKK (ENERGIMIDT HOLDING A.M.B.A. (Nu: Norlys a.m.b.a.)).
• Den dårligste egenkapital i 2023 var på 4.073' DKK (ENERGIGRUPPEN JYLLAND A/S (Nu: Verdo Herning A/S)).
En af de forbindelser som går igen i Bent' netværk er Søren Jørgensen.