Claus Nielsen
Erhvervsaktiv siden: | 20. okt. 1977 (46 år 10 måneder) |
Karrieren startede hos: | NORDJYSK LUFTTEKNIK A/S (Bestyrelsesmedlem) |
Største overskud: | 2.452' DKK NORDJYSK LUFTTEKNIK HOLDING ApS (Nu: JENS MØLGAARD HOLDING ApS) (2020) |
Største underskud: | -574' DKK CLAUS NIELSEN HOLDING ApS (2022) |
Største egenkapital: | 7.023' DKK NORDJYSK LUFTTEKNIK HOLDING ApS (Nu: JENS MØLGAARD HOLDING ApS) (2023) |
Største gæld: | 6.164' DKK NORDJYSK LUFTTEKNIK ApS, SÆBY (Nu: NORDJYSK LUFTTEKNIK A/S) (2021) |
Flest årsværk: | 12 årsværk hos NORDJYSK LUFTTEKNIK ApS, SÆBY (Nu: NORDJYSK LUFTTEKNIK A/S) (2021) |
Længste aktivitet: | Bestyrelsesmedlem af NORDJYSK LUFTTEKNIK A/S (33 år 3 måneder) |
Karrieren i erhvervslivet begyndte for alvor for mange år siden hos NORDJYSK LUFTTEKNIK A/S (tidligere NORDJYSK LUFTTEKNIK ApS, SÆBY) som Bestyrelsesmedlem. Titlen som Bestyrelsesmedlem havde Claus Nielsen i 33 år 3 måneder, inden stoppet den 16. februar 2011.
Nu arbejder virksomheden indenfor branchen vvs- og blikkenslagerforretninger. Virksomheden er stadig den dag i dag aktiv og seneste regnskab for 2023 kunne fremvise et overskud på 1.354' DKK.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
CLAUS NIELSEN HOLDING ApS
Ejerandel: 100%
Direktørposter (1)
-
CLAUS NIELSEN HOLDING ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 21.01.2005
Ejendomme (1)
Tidslinje (8)
-
NORDJYSK LUFTTEKNIK ApS, SÆBY (Nu: NORDJYSK LUFTTEKNIK A/S) (Næstformand)
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 16.02.2011
Registreringsdato: 16.02.2011 -
NORDJYSK LUFTTEKNIK HOLDING ApS (Nu: JENS MØLGAARD HOLDING ApS) (Næstformand)
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 24.06.2005
Registreringsdato: 24.06.2005 -
CLAUS NIELSEN HOLDING ApS (100%)
Tilknyttet som ejerDato: 21.01.2005
Registreringsdato: 21.01.2005
Blå bog (fortsat)
Claus har sidenhen været involveret i flere andre virksomheder. Karrieren har indtil nu varet i mere end 46 år 10 måneder.
Har været hos følgende virksomheder:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Ejer og Direktør
21.01.2005 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Bestyrelsesmedlem
20.10.1977 - 16.02.2011
Ejerandel: Intet ejerskab -
Bestyrelsesmedlem
08.11.2001 - 24.06.2005
Ejerandel: Intet ejerskab -
Bestyrelsesmedlem
18.12.2001 - 21.01.2005
Ejerandel: Intet ejerskab
Claus har i alt siddet i bestyrelsen hos 3 forskellige selskaber (heraf 0 som formand) og er i øjeblikket aktiv i 0 bestyrelses-roller.
Den længste periode i en bestyrelse er på 33 år 3 måneder fra 1977 til 2011 hos NORDJYSK LUFTTEKNIK A/S.
Seneste tal
• Det bedste regnskab i 2023 var et overskud på 1.354' DKK (NORDJYSK LUFTTEKNIK ApS, SÆBY (Nu: NORDJYSK LUFTTEKNIK A/S)).
• Den bedste egenkapital i 2023 var på 7.023' DKK (NORDJYSK LUFTTEKNIK HOLDING ApS (Nu: JENS MØLGAARD HOLDING ApS)).
• Den dårligste egenkapital i 2023 var på 2.274' DKK (NORDJYSK LUFTTEKNIK ApS, SÆBY (Nu: NORDJYSK LUFTTEKNIK A/S)).