Frank Dornhoff Eriksen
Erhvervsaktiv siden: | 10. jul. 1990 (34 år 2 måneder) |
Karrieren startede hos: | INTERPEN MANAGEMENT A/S (Direktør) |
Største overskud: | Har aldrig leveret et overskud |
Største underskud: | -76' DKK ONP VI ApS (Nu: INTERPEN MANAGEMENT A/S) (2014) |
Største egenkapital: | 353' DKK ONP VI ApS (Nu: INTERPEN MANAGEMENT A/S) (2014) |
Største gæld: | 12' DKK ONP VI ApS (Nu: INTERPEN MANAGEMENT A/S) (2014) |
Længste aktivitet: | Bestyrelsesmedlem af INTERPEN MANAGEMENT A/S (5 år) |
Erhvervskarrieren begyndte for alvor dengang i 1990 i INTERPEN MANAGEMENT A/S (tidligere ONP VI ApS) som Direktør og Bestyrelsesmedlem. Hvervet som Direktør havde Frank Dornhoff Eriksen i 5 år, inden stoppet d. 28. juli 1995.
Virksomheden specialiserede sig dengang indenfor virksomhedsrådgivning og anden rådgivning om driftsledelse. Virksomheden er ikke længere aktiv og det sidste indleverede årsregnskab for 2014 kunne fremvise et underskud på 76' DKK. Virksomheden ophørte slutteligt den 8. oktober 2015.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
Frankie Tours
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager
Tidslinje (5)
-
Frankie Tours (Fuldt ansvarlig deltager)
Tilknyttet som ejerDato: 12.10.2023
Registreringsdato: 12.10.2023 -
ONP VI ApS (Nu: INTERPEN MANAGEMENT A/S)
Fratrådt som direktørDato: 28.07.1995
Registreringsdato: 28.07.1995 -
ONP VI ApS (Nu: INTERPEN MANAGEMENT A/S)
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 28.07.1995
Registreringsdato: 28.07.1995
Blå bog (fortsat)
Frank har sidenhen været inde omkring én anden dansk virksomhed. Karrieren har indtil nu varet i mere end 6 år.
-
SelskabRolleEjerandel
-
Stifter og Ejer
12.10.2023 - Stadig aktiv
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager -
Direktør og Bestyrelsesmedlem
10.07.1990 - 28.07.1995
Ejerandel: Intet ejerskab