Torben Pedersen
Erhvervsaktiv siden: | 1. feb. 1991 (33 år 7 måneder) |
Karrieren startede hos: | DANISH FOOD TECHNOLOGY ApS (Direktør) |
Største overskud: | 2.499' DKK EuroGSA ApS (Nu: AVIATIONPLUS ApS) (2017) |
Største underskud: | -161' DKK EuroGSA ApS (Nu: AVIATIONPLUS ApS) (2023) |
Største egenkapital: | 2.991' DKK EuroGSA ApS (Nu: AVIATIONPLUS ApS) (2019) |
Største gæld: | 12.923' DKK EuroGSA ApS (Nu: AVIATIONPLUS ApS) (2017) |
Flest årsværk: | 5 årsværk hos EuroGSA ApS (Nu: AVIATIONPLUS ApS) (2017) |
Længste aktivitet: | Direktør af AVIATIONPLUS ApS (7 år 11 måneder) |
Karrieren som erhvervsaktiv startede i 1991 hos DANISH FOOD TECHNOLOGY ApS (tidligere SCSK 1606 ApS) i rollen som Direktør. Titlen som Direktør bestred Torben Pedersen i 1 år 8 måneder, før stoppet d. 20. oktober 1992.
Virksomheden er dog ikke aktiv længere og det sidste indleverede årsrapport fra 1996 er ukendt. Virksomheden lukkede endegyldigt d. 16. april 1996.
Direktørposter (1)
-
AVIATIONPLUS ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 26.10.2016
Ejendomme (1)
Tidslinje (5)
-
EuroGSA ApS (Nu: AVIATIONPLUS ApS)
Tilknyttet som direktørDato: 26.10.2016
Registreringsdato: 26.10.2016 -
AVIATIONPLUS ApS
Fratrådt som direktørDato: 25.10.2016
Registreringsdato: 25.10.2016 -
AVIATIONPLUS ApS
Tilknyttet som direktørDato: 03.12.2014
Registreringsdato: 03.12.2014
Blå bog (fortsat)
Torben har sidenhen været inde omkring én anden dansk virksomhed. Har indtil videre haft en erhvervskarriere på mere end 11 år 6 måneder.
-
SelskabRolleEjerandel
-
Direktør
03.12.2014 - 25.10.2016
Direktør
26.10.2016 - Stadig aktiv
Ejerandel: Intet ejerskab -
Direktør
01.02.1991 - 20.10.1992
Ejerandel: Intet ejerskab
Kigger man nærmere i regnskaberne for de forskellige selskaber, kan man finde frem til:
Det absolut bedste resultat var i regnskabs-året 2017 hvor EuroGSA ApS (Nu: AVIATIONPLUS ApS) kunne fremvise et overskud på 2.499' DKK.
Det absolut dårligste resultat var i regnskabs-året 2023 hvor EuroGSA ApS (Nu: AVIATIONPLUS ApS) kunne fremvise et underskud på 161' DKK.
En af de forbindelser som går igen i Torben' netværk er Air Cargo Brokers Holding B.V..