Peder Holt
Erhvervsaktiv siden: | 30. aug. 1975 (49 år) |
Karrieren startede hos: | BCGJ, BRANDE ApS (Revisor) |
Største overskud: | 3.014' DKK HEWIKUT A/S (2017) |
Største underskud: | -3.929' DKK JIB ApS (2013-14) |
Største egenkapital: | 25.522' DKK REMISENBRANDE FOND (2023) |
Største gæld: | 20.279' DKK HEWIKUT A/S (2022) |
Flest årsværk: | 32 årsværk hos HEWIKUT A/S (2018) |
Længste aktivitet: | Revisor af DRANTUM GODSTRANSPORT ApS (26 år 6 måneder) |
Karrieren som leder begyndte for alvor for længe siden i BCGJ, BRANDE ApS (tidligere MØBELFABRIKKEN GRETOMA ApS) som Revisor. Denne rolle havde Peder Holt i 17 år 7 måneder, inden stoppet d. 6. april 1993.
Virksomheden er ikke længere aktiv og det sidste indleverede årsregnskab for 1993 er ukendt. Virksomheden ophørte slutteligt den 6. april 1993.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
IPH HOLDING ApS
Ejerandel: 50-66.65%
Indirekte ejede Selskaber (8)
-
TKS BRANDE ApS
Via IPH HOLDING ApS -
Skiip ApS
Via TKS BRANDE ApS -
IKS Holding 2018 ApS
Via TKS BRANDE ApS -
IKS ApS
Via IKS Holding 2018 ApS -
unitii ApS
Via TKS BRANDE ApS -
JIB ApS
Via IPH HOLDING ApS -
HOLT EJENDOMME BRANDE ApS
Via IPH HOLDING ApS -
DET GAMLE RÅDHUS BRANDE ApS
Via IPH HOLDING ApS
Direktørposter (2)
-
IPH HOLDING ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 02.04.2001 -
DET GAMLE RÅDHUS BRANDE ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 25.05.2010
Bestyrelsesposter (1)
-
HEWIKUT A/S
Bestyrelsesmedlem (Formand)Indtrådt: 07.06.2013
Ejendomme (1)
Tidslinje (90)
-
REMISENBRANDE FOND (Næstformand)
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 19.03.2024
Registreringsdato: 19.03.2024 -
IPH HOLDING ApS (50-66.65%)
Tilknyttet som ejerDato: 08.05.2023
Registreringsdato: 08.05.2023 -
IPH HOLDING ApS (50-66.65%)
Er ikke længere ejerDato: 07.05.2023
Registreringsdato: 07.05.2023
Blå bog (fortsat)
Peder har en portefølge af helt ekstraordinært mange virksomheder og må betegnes som en meget ihærdig erhvervsleder hvis man sammenligner med andre danske virksomhedsledere. Karrieren har indtil nu varet i mere end 49 år 1 måned.
Blandt de mange virksomheder kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Bestyrelsesmedlem
07.06.2013 - Stadig aktiv
Ejerandel: Intet ejerskab -
Direktør
25.05.2010 - Stadig aktiv
Reel ejer
10.06.2015 - Stadig aktiv
Ejerandel: 25% -
Bestyrelsesmedlem
03.06.2010 - 29.03.2015
Bestyrelsesmedlem
30.03.2015 - 19.03.2024
Ejerandel: Intet ejerskab -
Reel ejer
01.06.2016 - 07.05.2023
Reel ejer
08.05.2023 - Stadig aktiv
Ejerandel: 50% -
Direktør
14.01.2010 - Stadig aktiv
Reel ejer
09.06.2015 - 07.05.2023
Reel ejer
08.05.2023 - Stadig aktiv
Ejerandel: 50%
Peder Holt er desuden indehaver af holdingselskabet TKS BRANDE ApS (12,5% ejerskab). Gennem holdingselskabet TKS BRANDE ApS ejes der også andele i Skiip ApS (25-33.33%), IKS Holding 2018 ApS (10-14.99%) & unitii ApS (50-66.65%).
Du kan se koncerndiagram for Peder Holt, det kræver kun du opretter en gratis bruger. Det kan klares på 1 minut, herefter kan du gratis afprøve alle ownr.dk funktioner i 7 dage hvor du kan opleve interaktive koncern-diagrammer samt download af koncern-diagrammer i PDF-format. Efter 7 dage nedgraderes din konto til en alm. gratis brugerkonto, du er selvfølgelig mere end velkommen til at forny hvis du er tilfreds med vores online tjeneste.
Kigger man i årsregnskaberne for de forskellige selskaber, kan man finde frem til:
Det bedste historiske resultat nogensinde var for regnskabsåret 2022-23 hvor IPH HOLDING ApS fremviste et overskud på 2.492' DKK.
Det dårligste historiske resultat nogensinde var for regnskabsåret 2019-20 hvor HOLT EJENDOMME BRANDE ApS fremviste et underskud på 800' DKK.
Seneste tal
• Det bedste regnskab i 2022-23 var et overskud på 2.749' DKK (REVISIONSFIRMAET PEDER HOLT REGISTRERET REVISIONSANPARTSSELSKAB).
• Det dårligste regnskab i 2023 var et underskud på 812' DKK (HEWIKUT A/S).
• Den bedste egenkapital i 2023 var på 25.522' DKK (REMISENBRANDE FOND).
• Den dårligste egenkapital i 2022-23 var på 394' DKK (ApS SPKR 4 NR. 2460).
En af de forbindelser som går igen i Peder' netværk er Inge Holt.