Jane Helbæk Planck
Erhvervsaktiv siden: | 1. aug. 1990 (34 år 2 måneder) |
Karrieren startede hos: | HELBÆK & PARTNERS ApS (MARINE ENGINEERING AND TRADING) (Bestyrelsesmedlem) |
Største overskud: | 1.539' DKK VIRKSOMHEDSSKOLEN A/S (2015-16) |
Største underskud: | -623' DKK VIRKSOMHEDSSKOLEN A/S (2019-20) |
Største egenkapital: | 2.431' DKK VIRKSOMHEDSSKOLEN A/S (2015-16) |
Største gæld: | 2.886' DKK VIRKSOMHEDSSKOLEN A/S (2016-17) |
Flest årsværk: | 8 årsværk hos VIRKSOMHEDSSKOLEN A/S (2016-17) |
Længste aktivitet: | Bestyrelsesmedlem af VIRKSOMHEDSSKOLEN A/S (15 år) |
Karrieren som erhvervsaktiv begyndte for alvor dengang i 1990 hos HELBÆK & PARTNERS ApS (MARINE ENGINEERING AND TRADING) (tidligere ApS SPKR 4 NR. 3197) som Bestyrelsesmedlem. Titlen som Bestyrelsesmedlem havde Jane Helbæk Planck i 4 år 6 måneder, inden stoppet den 27. februar 1995.
Virksomheden er ikke længere aktiv og det sidste indleverede årsregnskab for 1995 er ukendt. Virksomheden ophørte endegyldigt den 27. februar 1995.
Bestyrelsesposter (1)
-
VIRKSOMHEDSSKOLEN A/S
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 03.09.2015
Tidslinje (5)
-
VIRKSOMHEDSSKOLEN A/S
Tilknyttet som bestyrelsesmedlemDato: 03.09.2015
Registreringsdato: 03.09.2015 -
VIRKSOMHEDSSKOLEN A/S
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 27.10.2011
Registreringsdato: 27.10.2011 -
VIRKSOMHEDSSKOLEN A/S
Tilknyttet som bestyrelsesmedlemDato: 25.10.1996
Registreringsdato: 25.10.1996
Blå bog (fortsat)
Jane har sidenhen været inde omkring én anden dansk virksomhed. Karrieren har indtil nu varet i mere end 28 år 8 måneder.
-
SelskabRolleEjerandel
-
Bestyrelsesmedlem
25.10.1996 - 27.10.2011
Bestyrelsesmedlem
03.09.2015 - Stadig aktiv
Ejerandel: Intet ejerskab -
Bestyrelsesmedlem
01.08.1990 - 27.02.1995
Ejerandel: Intet ejerskab
Jane Helbæk Planck har haft flere bestyrelsesposter gennem sin karriere, og har bla. været med til at godkende:
Et positivt årsregnskab i 2015-16 som bestyrelsesmedlem hos VIRKSOMHEDSSKOLEN A/S der præsenterede et overskud på 1.539' DKK.
Et negativt årsregnskab i 2019-20 som bestyrelsesmedlem hos VIRKSOMHEDSSKOLEN A/S der præsenterede et underskud på 623' DKK.
Jane har i alt siddet i bestyrelsen hos 3 forskellige selskaber (heraf 0 som formand) og er i øjeblikket aktiv i 1 bestyrelses-roller.
Den længste periode i en bestyrelse er på 15 år fra 1996 til 2011 hos VIRKSOMHEDSSKOLEN A/S.
En af de forbindelser som går igen i Jane' netværk er Christian Planck.