Pia Rigmor Løgstrup
Erhvervsaktiv siden: | 1. jun. 1990 (34 år 4 måneder) |
Karrieren startede hos: | FAVRSKOV TAG & BYG ApS (Direktør) |
Største overskud: | 10' DKK VICH 2426 ApS (Nu: FAVRSKOV TAG & BYG ApS) (2013-14) |
Største underskud: | Har aldrig leveret et underskud |
Største egenkapital: | -637' DKK VICH 2426 ApS (Nu: FAVRSKOV TAG & BYG ApS) (2013-14) |
Største gæld: | 1.129' DKK VICH 2426 ApS (Nu: FAVRSKOV TAG & BYG ApS) (2013-14) |
Længste aktivitet: | Direktør af FAVRSKOV TAG & BYG ApS (25 år 11 måneder) |
Karrieren som leder begyndte for alvor dengang i 1990 ved FAVRSKOV TAG & BYG ApS (tidligere VICH 2426 ApS) som Direktør og Ejer. Rollen som Direktør havde Pia Rigmor Løgstrup i 25 år 11 måneder, før fratrædelsen den 18. maj 2016.
Dengang var virksomheden aktiv indenfor tagdækningsvirksomhed. Virksomheden er ikke længere aktiv og det sidste indleverede årsregnskab for 2013-14 kunne fremvise et overskud på 10' DKK. Virksomheden ophørte endeligt den 13. juni 2016.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
Pia Løgstrup
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager
Tidslinje (5)
-
Pia Løgstrup (Fuldt ansvarlig deltager)
Tilknyttet som ejerDato: 01.01.2023
Registreringsdato: 01.01.2023 -
HADSTEN TAGSERVICE ApS (Nu: FAVRSKOV TAG & BYG ApS) (100%)
Er ikke længere ejerDato: 13.06.2016
Registreringsdato: 13.06.2016 -
VICH 2426 ApS (Nu: FAVRSKOV TAG & BYG ApS)
Fratrådt som direktørDato: 18.05.2016
Registreringsdato: 18.05.2016
Blå bog (fortsat)
Pia har sidenhen været inde omkring én anden dansk virksomhed. Karrieren har indtil nu varet i mere end 27 år 9 måneder.
-
SelskabRolleEjerandel
-
Ejer
01.01.2023 - Stadig aktiv
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager -
Direktør
01.06.1990 - 18.05.2016
Ejer
22.12.1997 - 13.06.2016
Ejerandel: 100%
Kigger man i årsregnskaberne for de forskellige virksomheder, kan man finde frem til:
Det bedste historiske resultat nogensinde var for regnskabsåret 2013-14 hvor VICH 2426 ApS (Nu: FAVRSKOV TAG & BYG ApS) fremviste et overskud på 10' DKK.