Gitte Oxholm Madsen
Erhvervsaktiv siden: | 31. mar. 1991 (33 år 5 måneder) |
Karrieren startede hos: | TREKANTENS DÆKSERVICE A/S (Bestyrelsesmedlem) |
Største overskud: | 1.088' DKK TREKANTENS DÆKSERVICE A/S (2013-14) |
Største underskud: | Har aldrig leveret et underskud |
Største egenkapital: | 4.887' DKK JØRGEN OKSHOLM MADSEN HOLDING ApS (2021-22) |
Største gæld: | 7.295' DKK TREKANTENS DÆKSERVICE A/S (2013-14) |
Flest årsværk: | 10 årsværk hos TREKANTENS DÆKSERVICE A/S (2019-20) |
Længste aktivitet: | Bestyrelsesmedlem af TREKANTENS DÆKSERVICE A/S (18 år 8 måneder) |
Karrieren i erhvervslivet begyndte for alvor dengang i 1991 i TREKANTENS DÆKSERVICE A/S som Bestyrelsesmedlem, Reel ejer og Direktør. Hvervet som Bestyrelsesmedlem havde Gitte Oxholm Madsen i 10 måneder, inden stoppet d. 10. februar 1992.
Nu arbejder virksomheden indenfor branchen dækservice. Virksomheden er stadig den dag i dag aktiv og seneste årsregnskab for 2022-23 kunne fremvise et overskud på 5' DKK.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
JØRGEN OKSHOLM MADSEN HOLDING ApS
Ejerandel: 100%
Indirekte ejede Selskaber (1)
-
TREKANTENS DÆKSERVICE A/S
Via JØRGEN OKSHOLM MADSEN HOLDING ApS
Direktørposter (2)
-
TREKANTENS DÆKSERVICE A/S
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 30.09.2019 -
JØRGEN OKSHOLM MADSEN HOLDING ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 01.06.2018
Bestyrelsesposter (1)
-
TREKANTENS DÆKSERVICE A/S
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 30.09.2019
Ejendomme (1)
Tidslinje (14)
-
TREKANTENS DÆKSERVICE A/S
Tilknyttet som direktørDato: 30.09.2019
Registreringsdato: 30.09.2019 -
TREKANTENS DÆKSERVICE A/S
Tilknyttet som bestyrelsesmedlemDato: 30.09.2019
Registreringsdato: 30.09.2019 -
TREKANTENS DÆKSERVICE A/S (Formand)
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 29.09.2019
Registreringsdato: 29.09.2019
Blå bog (fortsat)
Gitte har sidenhen været involveret i flere andre virksomheder. Karrieren har indtil nu varet i mere end 25 år 10 måneder.
Har været hos følgende virksomheder:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Bestyrelsesmedlem
31.03.1991 - 10.02.1992
Bestyrelsesmedlem
01.10.1999 - 31.05.2018
Reel ejer
01.06.2018 - 23.04.2019
Bestyrelsesmedlem
01.06.2018 - 29.09.2019
Reel ejer
24.04.2019 - Stadig aktiv
Bestyrelsesmedlem og Direktør
30.09.2019 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Ejer
01.06.2018 - 23.04.2019
Direktør
01.06.2018 - Stadig aktiv
Ejer
24.04.2019 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Bestyrelsesmedlem
26.06.2003 - 19.08.2003
Ejerandel: Intet ejerskab
Gitte Oxholm Madsen er også indehaver af et personligt ejet holdingselskab ved navn JØRGEN OKSHOLM MADSEN HOLDING ApS (100% ejerskab), som i 2022-23 kunne fremvise en egenkapital på 4.837' DKK. Igennem sit holdingselskab JØRGEN OKSHOLM MADSEN HOLDING ApS har Gitte dermed også ejerandele i TREKANTENS DÆKSERVICE A/S (100%).
Du kan se koncerndiagram for Gitte Oxholm Madsen, det kræver kun du opretter en gratis bruger. Det tager kun 60 sekunder, herefter kan du gratis afprøve alle ownr.dk funktioner i 7 dage hvor du kan opleve interaktive koncern-diagrammer samt download af koncern-diagrammer i PDF-format. Efter 7 dage nedgraderes din konto til en alm. gratis brugerkonto, du er selvfølgelig mere end velkommen til at forny hvis du er tilfreds med vores online tjeneste.
Gitte Oxholm Madsen har haft flere bestyrelsesposter gennem sin karriere, og har bla. været med til at godkende:
Et positivt årsregnskab i 2013-14 som bestyrelsesmedlem i TREKANTENS DÆKSERVICE A/S der præsenterede et overskud på 1.088' DKK.
Gitte har i alt siddet i bestyrelsen hos 5 forskellige selskaber (heraf 1 som formand) og er i øjeblikket aktiv i 1 bestyrelses-roller.
Den længste periode i en bestyrelse er på 18 år 8 måneder fra 1999 til 2018 hos TREKANTENS DÆKSERVICE A/S.
Seneste tal
• Det bedste regnskab i 2022-23 var et overskud på 8' DKK (JØRGEN OKSHOLM MADSEN HOLDING ApS).
• Den bedste egenkapital i 2022-23 var på 4.837' DKK (JØRGEN OKSHOLM MADSEN HOLDING ApS).
• Den dårligste egenkapital i 2022-23 var på 4.336' DKK (TREKANTENS DÆKSERVICE A/S).
En af de forbindelser som går igen i Gitte' netværk er Jeanette Oxholm.