Folmer Jørgensen
Erhvervsaktiv siden: | 6. nov. 1990 (33 år 10 måneder) |
Karrieren startede hos: | SEJBÆK MASKINVÆRKSTED ApS (Stifter) |
Største overskud: | 1.288' DKK SEJMA INDUSTRIES ApS (2021-22) |
Største underskud: | -223' DKK SEJMA INDUSTRIES ApS (2022-23) |
Største egenkapital: | 3.677' DKK SEJBÆK MASKINVÆRKSTED ApS (2021-22) |
Største gæld: | 3.331' DKK SEJBÆK MASKINVÆRKSTED ApS (2020-21) |
Flest årsværk: | 8 årsværk hos SEJMA INDUSTRIES ApS (2019-20) |
Længste aktivitet: | Direktør af SEJBÆK MASKINVÆRKSTED ApS (33 år 10 måneder) |
Karrieren i erhvervslivet startede for alvor en dag i 1990 hos SEJBÆK MASKINVÆRKSTED ApS med titlen som Stifter, Direktør og Ejer. Denne rolle har Folmer Jørgensen nu bestreddet i 33 år 10 måneder, og er stadig aktiv i Selvsamme rolle i dag.
I dag arbejder virksomheden med leasing af intellektuelle ejendomsrettigheder og lignende, dog ikke ophavsretsbeskyttede værker. I dag er virksomheden stadig aktiv og seneste årsregnskab for 2022-23 kunne vise et underskud på 77' DKK.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
SEJBÆK MASKINVÆRKSTED ApS
Ejerandel: 100%
Indirekte ejede Selskaber (2)
-
SEJMA INDUSTRIES ApS
Via SEJBÆK MASKINVÆRKSTED ApS -
WATERSTOP ApS
Via SEJBÆK MASKINVÆRKSTED ApS
Direktørposter (3)
-
SEJBÆK MASKINVÆRKSTED ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 06.11.1990 -
WATERSTOP ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 27.09.2010 -
SEJMA INDUSTRIES ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 21.09.2007
Ejendomme (1)
Tidslinje (6)
-
WATERSTOP ApS
Tilknyttet som direktørDato: 27.09.2010
Registreringsdato: 27.09.2010 -
SEJMA INDUSTRIES ApS
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 21.09.2010
Registreringsdato: 21.09.2010 -
SEJBÆK MASKINVÆRKSTED ApS (100%)
Tilknyttet som ejerDato: 01.09.2010
Registreringsdato: 01.09.2010
Blå bog (fortsat)
Folmer har efterfølgende været involveret i flere andre virksomheder. Har indtil videre haft en erhvervskarriere på mere end 33 år 10 måneder.
Har været involveret i følgende virksomheder:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Direktør
27.09.2010 - Stadig aktiv
Reel ejer
24.01.2011 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Stifter og Direktør
06.11.1990 - Stadig aktiv
Ejer
01.09.2010 - Stadig aktiv
Reel ejer
21.09.2010 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Bestyrelsesmedlem
21.09.2007 - 21.09.2010
Direktør
21.09.2007 - Stadig aktiv
Reel ejer
21.09.2010 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100%
Kigger man nærmere i årsregnskaberne for de forskellige selskaber, kan man finde frem til:
Det absolut bedste historiske resultat var i regnskabs-året 2021-22 hvor SEJMA INDUSTRIES ApS kunne offentliggøre et overskud på 1.288' DKK.
Det absolut dårligste historiske resultat var i regnskabs-året 2022-23 hvor SEJMA INDUSTRIES ApS kunne offentliggøre et underskud på 223' DKK.
Seneste tal
• Det dårligste regnskab i 2022-23 var et underskud på 223' DKK (SEJMA INDUSTRIES ApS).
• Den bedste egenkapital i 2022-23 var på 3.518' DKK (SEJBÆK MASKINVÆRKSTED ApS).
• Den dårligste egenkapital i 2022-23 var på 43' DKK (WATERSTOP ApS).