Bjarne Møller Werge
Erhvervsaktiv siden: | 5. feb. 2002 (22 år 7 måneder) |
Karrieren startede hos: | SÆBY AUTOOPRETNING OG LAKERING A/S (Bestyrelsesmedlem) |
Største overskud: | 917' DKK SÆBY AUTOOPRETNING OG LAKERING A/S (2022-23) |
Største underskud: | -107' DKK B. M. WERGE HOLDING ApS (2021-22) |
Største egenkapital: | 2.428' DKK B. M. WERGE HOLDING ApS (2016-17) |
Største gæld: | 1.320' DKK SÆBY AUTOOPRETNING OG LAKERING A/S (2019-20) |
Flest årsværk: | 6 årsværk hos SÆBY AUTOOPRETNING OG LAKERING A/S (2021-22) |
Længste aktivitet: | Ejer af B. M. WERGE HOLDING ApS (19 år 4 måneder) |
Karrieren I Danmark startede for alvor en dag i 2002 ved SÆBY AUTOOPRETNING OG LAKERING A/S med titlen som Bestyrelsesmedlem. Rollen som Bestyrelsesmedlem bestred Bjarne Møller Werge i 13 år, før stoppet den 18. februar 2015.
Nu arbejder virksomheden med karosseriværksteder og autolakererier. Virksomheden er stadig aktiv og seneste regnskab for 2022-23 kunne vise et overskud på 917' DKK.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
B. M. WERGE HOLDING ApS
Ejerandel: 100%
Indirekte ejede Selskaber (1)
-
EJENDOMSSELSKABET MERKURVEJ 1 ApS
Via B. M. WERGE HOLDING ApS
Direktørposter (2)
-
B. M. WERGE HOLDING ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 27.05.2005 -
EJENDOMSSELSKABET MERKURVEJ 1 ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 30.09.2011
Ejendomme (1)
Tidslinje (7)
-
SÆBY AUTOOPRETNING OG LAKERING A/S (Formand)
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 18.02.2015
Registreringsdato: 18.02.2015 -
EJENDOMSSELSKABET MERKURVEJ 1 ApS
Tilknyttet som direktørDato: 30.09.2011
Registreringsdato: 30.09.2011 -
B. M. WERGE HOLDING ApS (100%)
Tilknyttet som ejerDato: 27.05.2005
Registreringsdato: 27.05.2005
Blå bog (fortsat)
Bjarne har efterfølgende været involveret i flere andre virksomheder. Har indtil videre haft en erhvervskarriere på mere end 22 år 7 måneder.
Har været involveret i følgende virksomheder:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Direktør og Reel ejer
30.09.2011 - Stadig aktiv
Ejerandel: 50% -
Ejer og Direktør
27.05.2005 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Bestyrelsesmedlem
05.02.2002 - 18.02.2015
Ejerandel: Intet ejerskab -
Direktør
21.10.2004 - 27.05.2005
Ejerandel: Intet ejerskab
Bjarne Møller Werge er også indehaver af et personligt ejet holdingselskab ved navn B. M. WERGE HOLDING ApS (ejer lige nu 100%), som i 2022-23 kunne fremvise en egenkapital på 2.278' DKK. Igennem holdingselskabet B. M. WERGE HOLDING ApS har Bjarne derfor også ejerandele i EJENDOMSSELSKABET MERKURVEJ 1 ApS (50-66.65%).
Du kan se koncerndiagram for Bjarne Møller Werge, du skal blot oprette en gratis bruger. Det kan klares på 1 min, bagefter kan du gratis afprøve alle ownr.dk funktioner i 7 dage hvor du også kan se interaktive koncern-diagrammer og downloade i PDF-format. Efter de første 7 dage nedgraderes din brugerkonto til en alm. gratis konto, du er selvfølgelig velkommen til at forny hvis du kan lide vores tjeneste.
Kigger man nærmere i årsregnskaberne for de forskellige virksomheder, kan man finde frem til:
Det absolut bedste historiske resultat var i regnskabs-året 2014-15 hvor B. M. WERGE HOLDING ApS kunne offentliggøre et overskud på 332' DKK.
Det absolut dårligste historiske resultat var i regnskabs-året 2021-22 hvor B. M. WERGE HOLDING ApS kunne offentliggøre et underskud på 107' DKK.
Seneste tal
• Det bedste årsregnskab 2022-23 var et overskud på 917' DKK (SÆBY AUTOOPRETNING OG LAKERING A/S).
• Den bedste egenkapital i 2022-23 var på 2.278' DKK (B. M. WERGE HOLDING ApS).
• Den dårligste egenkapital i 2022-23 var på 1.341' DKK (EJENDOMSSELSKABET MERKURVEJ 1 ApS).
En af de forbindelser som går igen i Bjarne' netværk er Jens Simonsen.