Kirsten Jakobsen
Erhvervsaktiv siden: | 1. maj 1990 (34 år 5 måneder) |
Karrieren startede hos: | DANSAT ELECTRONIC A/S (Bestyrelsesmedlem) |
Største overskud: | 784' DKK FONDEN SIC SKAGEN INNOVATIONSCENTER (2019-20) |
Største underskud: | -431' DKK FONDEN SIC SKAGEN INNOVATIONSCENTER (2016-17) |
Største egenkapital: | 1.763' DKK FONDEN SIC SKAGEN INNOVATIONSCENTER (2020-21) |
Største gæld: | 1.354' DKK FONDEN SIC SKAGEN INNOVATIONSCENTER (2017-18) |
Flest årsværk: | 1 årsværk hos FONDEN SIC SKAGEN INNOVATIONSCENTER (2022-23) |
Længste aktivitet: | Bestyrelsesmedlem af FONDEN SIC SKAGEN INNOVATIONSCENTER (21 år 6 måneder) |
Karrieren i erhvervslivet startede for alvor en dag i 1990 hos DANSAT ELECTRONIC A/S (tidligere A/S PSE NR. 3818) med titlen som Bestyrelsesmedlem. Titlen som Bestyrelsesmedlem bestred Kirsten Jakobsen i 1 år 6 måneder, før stoppet d. 25. november 1991.
Virksomheden er ikke længere aktiv og det sidste indleverede årsrapport fra 1992 er ukendt. Virksomheden lukkede endegyldigt d. 24. september 1992.
Bestyrelsesposter (1)
-
FONDEN SIC SKAGEN INNOVATIONSCENTER
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 15.03.2003
Tidslinje (3)
-
FONDEN SIC SKAGEN INNOVATIONSCENTER
Tilknyttet som bestyrelsesmedlemDato: 15.03.2003
Registreringsdato: 15.03.2003 -
A/S PSE NR. 3818 (Nu: DANSAT ELECTRONIC A/S)
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 25.11.1991
Registreringsdato: 25.11.1991 -
A/S PSE NR. 3818 (Nu: DANSAT ELECTRONIC A/S)
Tilknyttet som bestyrelsesmedlemDato: 01.05.1990
Registreringsdato: 01.05.1990
Blå bog (fortsat)
Kirsten har sidenhen været inde omkring én anden dansk virksomhed. Har indtil videre haft en erhvervskarriere på mere end 23 år 1 måned.
-
SelskabRolleEjerandel
-
Bestyrelsesmedlem
15.03.2003 - Stadig aktiv
Ejerandel: Intet ejerskab -
Bestyrelsesmedlem
01.05.1990 - 25.11.1991
Ejerandel: Intet ejerskab
Kirsten Jakobsen har haft flere bestyrelsesposter gennem sin karriere, og har bla. været med til at godkende:
Et positivt årsregnskab i 2019-20 som bestyrelsesmedlem hos FONDEN SIC SKAGEN INNOVATIONSCENTER der præsenterede et overskud på 784' DKK.
Et negativt årsregnskab i 2016-17 som bestyrelsesmedlem hos FONDEN SIC SKAGEN INNOVATIONSCENTER der præsenterede et underskud på 431' DKK.
Kirsten har i alt siddet i bestyrelsen hos 2 forskellige selskaber (heraf 0 som formand) og er i øjeblikket aktiv i 1 bestyrelses-roller.
Den længste periode i en bestyrelse er på 21 år 6 måneder fra 2003 til i dag hos FONDEN SIC SKAGEN INNOVATIONSCENTER.
En af de forbindelser som går igen i Kirsten' netværk er Poul Jakobsen.