Flemming Degn Hansen
Erhvervsaktiv siden: | 1. nov. 1990 (33 år 11 måneder) |
Karrieren startede hos: | HCL FINANS ApS (Bestyrelsesmedlem) |
Største overskud: | 516' DKK NYDAN STEMPLER A/S (2020) |
Største underskud: | -653' DKK NYDAN STEMPLER A/S (2019) |
Største egenkapital: | 2.235' DKK NYDAN STEMPLER A/S (2023) |
Største gæld: | 1.729' DKK NYDAN STEMPLER A/S (2017) |
Flest årsværk: | 8 årsværk hos NYDAN STEMPLER A/S (2017) |
Længste aktivitet: | Direktør af NYDAN STEMPLER A/S (19 år 5 måneder) |
Karrieren som erhvervsaktiv begyndte den dag i 1990 hos HCL FINANS ApS (tidligere A/S PSE 38 NR. 1210) i hvervet som Bestyrelsesmedlem. Titlen som Bestyrelsesmedlem havde Flemming Degn Hansen i 9 år 1 måned, inden stoppet den 14. december 1999.
Dengang var virksomhedens branche indenfor investeringsselskaber. Virksomheden er dog ikke aktiv længere og det sidste indleverede årsregnskab for 2018 viste et underskud på 2' DKK. Virksomheden ophørte endegyldigt den 19. august 2020.
Direktørposter (1)
-
NYDAN STEMPLER A/S
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 19.04.2005
Ejendomme (2)
Tidslinje (3)
-
NYDAN STEMPLER A/S
Tilknyttet som direktørDato: 19.04.2005
Registreringsdato: 19.04.2005 -
A/S PSE 38 NR. 1210 (Nu: HCL FINANS ApS)
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 14.12.1999
Registreringsdato: 14.12.1999 -
A/S PSE 38 NR. 1210 (Nu: HCL FINANS ApS)
Tilknyttet som bestyrelsesmedlemDato: 01.11.1990
Registreringsdato: 01.11.1990
Blå bog (fortsat)
Flemming har sidenhen været inde omkring én anden dansk virksomhed. Karrieren har indtil nu varet i mere end 28 år 7 måneder.
-
SelskabRolleEjerandel
-
Direktør
19.04.2005 - Stadig aktiv
Ejerandel: Intet ejerskab -
Bestyrelsesmedlem
01.11.1990 - 14.12.1999
Ejerandel: Intet ejerskab
En af de forbindelser som går igen i Flemming' netværk er Tom Guldmann.