Peter Christian Ragner Hansen
Erhvervsaktiv siden: | 5. aug. 1975 (49 år 2 måneder) |
Karrieren startede hos: | BOGSTAVHUSET ApS (Bestyrelsesmedlem) |
Største overskud: | 7.689' DKK BOGSTAVHUSET. A/S (Nu: BOGSTAVHUSET ApS) (2021) |
Største underskud: | -1.175' DKK BOGSTAVHUSET. A/S (Nu: BOGSTAVHUSET ApS) (2022) |
Største egenkapital: | 12.960' DKK BOGSTAVHUSET. A/S (Nu: BOGSTAVHUSET ApS) (2021) |
Største gæld: | 11.798' DKK BOGSTAVHUSET. A/S (Nu: BOGSTAVHUSET ApS) (2020) |
Flest årsværk: | 1 årsværk hos BOGSTAVHUSET. A/S (Nu: BOGSTAVHUSET ApS) (2023) |
Længste aktivitet: | Bestyrelsesmedlem af BOGSTAVHUSET ApS (20 år 3 måneder) |
Karrieren som leder begyndte for mange år siden hos BOGSTAVHUSET ApS (tidligere BOGSTAVHUSET. A/S) i hvervet som Bestyrelsesmedlem. Titlen som Bestyrelsesmedlem havde Peter Christian Ragner Hansen i 20 år 3 måneder, inden stoppet den 13. november 1995.
I dag opererer virksomheden indenfor fremstilling af andre færdige metalprodukter i.a.n.. Virksomheden er stadig aktiv og seneste årsregnskab for 2023 viste et overskud på 1.177' DKK.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
Søndergade 7 I/S
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager
Ejendomme (2)
Tidslinje (3)
-
Søndergade 7 I/S (Fuldt ansvarlig deltager)
Tilknyttet som ejerDato: 17.04.2023
Registreringsdato: 17.04.2023 -
BOGSTAVHUSET. A/S (Nu: BOGSTAVHUSET ApS)
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 13.11.1995
Registreringsdato: 13.11.1995 -
BOGSTAVHUSET. A/S (Nu: BOGSTAVHUSET ApS)
Tilknyttet som bestyrelsesmedlemDato: 05.08.1975
Registreringsdato: 05.08.1975
Blå bog (fortsat)
Peter har sidenhen været inde omkring én anden dansk virksomhed. Karrieren har indtil nu varet i mere end 23 år 6 måneder.
-
SelskabRolleEjerandel
-
Reel ejer
22.06.2021 - 16.04.2023
Ejer
17.04.2023 - Stadig aktiv
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager -
Bestyrelsesmedlem
05.08.1975 - 13.11.1995
Ejerandel: Intet ejerskab
En af de forbindelser som går igen i Peter' netværk er Victor Hansen.