Steen Fischer
Erhvervsaktiv siden: | 11. sep. 1997 (27 år) |
Karrieren startede hos: | FISCHER INTERNATIONAL A/S (Direktør) |
Største overskud: | 21.490' DKK FISCHER HOLDING ApS (Nu: FISCHER HOLDING A/S) (2020-21) |
Største underskud: | -4.695' DKK KATRINEBORG TEKSTIL ApS (Nu: FISCHER INTERNATIONAL A/S) (2022-23) |
Største egenkapital: | 73.105' DKK FISCHER HOLDING ApS (Nu: FISCHER HOLDING A/S) (2021-22) |
Største gæld: | 74.142' DKK KATRINEBORG TEKSTIL ApS (Nu: FISCHER INTERNATIONAL A/S) (2022-23) |
Flest årsværk: | 45 årsværk hos BLENDEX A/S (2022-23) |
Længste aktivitet: | Direktør af FISCHER INTERNATIONAL A/S (27 år) |
Karrieren i erhvervslivet begyndte den dag i 1997 i FISCHER INTERNATIONAL A/S (tidligere ApS KBUS 8 NR. 4624) i hvervet som Direktør, Reel ejer og Bestyrelsesmedlem. Hvervet som Direktør har Steen Fischer nu besiddet i 27 år, og er stadig aktiv i den samme rolle i dag.
Nu opererer virksomheden indenfor fremstilling af boligtekstiler. Virksomheden er stadig den dag i dag aktiv og seneste regnskab for 2022-23 viste et underskud på 4.695' DKK.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
FISCHER HOLDING A/S
Ejerandel: 100%
Indirekte ejede Selskaber (3)
-
BLENDEX A/S
Via FISCHER HOLDING A/S -
FISCHER DANMARK A/S
Via FISCHER HOLDING A/S -
FISCHER INTERNATIONAL A/S
Via FISCHER HOLDING A/S
Direktørposter (3)
-
FISCHER HOLDING A/S
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 23.09.2004 -
FISCHER DANMARK A/S
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 12.12.2011 -
FISCHER INTERNATIONAL A/S
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 11.09.1997
Bestyrelsesposter (4)
-
FISCHER HOLDING A/S
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 31.08.2012 -
BLENDEX A/S
Bestyrelsesmedlem (Formand)Indtrådt: 01.11.2017 -
FISCHER DANMARK A/S
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 12.12.2011 -
FISCHER INTERNATIONAL A/S
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 06.08.2004
Tidslinje (18)
-
KURAGE A/S
Fratrådt som direktørDato: 13.05.2024
Registreringsdato: 13.05.2024 -
KURAGE A/S
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 13.05.2024
Registreringsdato: 13.05.2024 -
BLENDEX A/S
Fratrådt som direktørDato: 01.11.2017
Registreringsdato: 01.11.2017
Blå bog (fortsat)
Steen har været involveret i flere virksomheder og må betegnes som en handlekraftig erhvervsperson. Karrieren har indtil nu varet i mere end 27 år.
Blandt de mange virksomheder kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Reel ejer
02.07.2004 - Stadig aktiv
Direktør
23.09.2004 - Stadig aktiv
Bestyrelsesmedlem
31.08.2012 - Stadig aktiv
Ejer
30.01.2013 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Reel ejer
29.08.2000 - Stadig aktiv
Bestyrelsesmedlem og Direktør
12.12.2011 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Direktør
11.09.1997 - Stadig aktiv
Reel ejer
17.09.1997 - Stadig aktiv
Bestyrelsesmedlem
06.08.2004 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Reel ejer, Bestyrelsesmedlem og Direktør
17.06.2005 - 13.05.2024
Ejerandel: 100% -
Reel ejer
31.08.2012 - Stadig aktiv
Bestyrelsesmedlem
30.06.2013 - 31.10.2017
Direktør
01.07.2013 - 01.11.2017
Bestyrelsesmedlem
01.11.2017 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100%
Steen Fischer har haft flere bestyrelsesposter gennem sin karriere, og har bla. været med til at godkende:
Et positivt årsregnskab i 2020-21 som bestyrelsesmedlem i FISCHER HOLDING ApS (Nu: FISCHER HOLDING A/S) der præsenterede et overskud på 21.490' DKK.
Et negativt årsregnskab i 2022-23 som bestyrelsesmedlem i KATRINEBORG TEKSTIL ApS (Nu: FISCHER INTERNATIONAL A/S) der præsenterede et underskud på 4.695' DKK.
Steen har i alt siddet i bestyrelsen hos 7 forskellige selskaber (heraf 2 som formand) og er i øjeblikket aktiv i 4 bestyrelses-roller.
Den længste periode i en bestyrelse er på 20 år 1 måned fra 2004 til i dag hos FISCHER INTERNATIONAL A/S.
Seneste tal
• Det bedste regnskab i 2022-23 var et overskud på 7.982' DKK (BLENDEX A/S).
• Det dårligste regnskab i 2022-23 var et underskud på 4.695' DKK (KATRINEBORG TEKSTIL ApS (Nu: FISCHER INTERNATIONAL A/S)).
• Den bedste egenkapital i 2022-23 var på 68.695' DKK (FISCHER HOLDING ApS (Nu: FISCHER HOLDING A/S)).
• Den dårligste egenkapital i 2022-23 var på 1.042' DKK (KURAGE A/S).
En af de forbindelser som går igen i Steen' netværk er Danny Rundberg Andersen.