Palle Andersen
Erhvervsaktiv siden: | 19. jun. 1990 (34 år 3 måneder) |
Karrieren startede hos: | LP BOGENSE ApS (Direktør) |
Største overskud: | 13.909' DKK LP SUPERBEST ApS (Nu: LP BOGENSE ApS) (2021-22) |
Største underskud: | -979' DKK LP SUPERBEST ApS (Nu: LP BOGENSE ApS) (2013-14) |
Største egenkapital: | 20.431' DKK LP SUPERBEST ApS (Nu: LP BOGENSE ApS) (2021-22) |
Største gæld: | 31.524' DKK Bognæs ApS (2020-21) |
Flest årsværk: | 36 årsværk hos LP SUPERBEST ApS (Nu: LP BOGENSE ApS) (2016-17) |
Længste aktivitet: | Direktør af LP BOGENSE ApS (33 år) |
Karrieren som erhvervsperson i Danmark begyndte den dag i 1990 i LP BOGENSE ApS (tidligere LP STORKØB ApS) i hvervet som Direktør, Stifter og Ejer. Hvervet som Direktør havde Palle Andersen i 33 år, inden stoppet d. 29. juni 2023.
Dengang var virksomheden aktiv indenfor anden finansiel formidling undtagen forsikring og pensionsforsikring, i.a.n.. Virksomheden er dog ikke aktiv længere og det sidste indleverede årsregnskab for 2021-22 viste et overskud på 13.909' DKK. Virksomheden ophørte slutteligt den 19. oktober 2023.
Direkte ejede Selskaber (2)
-
LP EJENDOMME, BOGENSE ApS
Ejerandel: 50-66.65% -
PA BOGENSE HOLDING ApS
Ejerandel: 100%
Indirekte ejede Selskaber (2)
-
LP Bogense Holding ApS
Via PA BOGENSE HOLDING ApS -
Bognæs ApS
Via LP Bogense Holding ApS
Direktørposter (4)
-
PA BOGENSE HOLDING ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 18.03.2008 -
LP EJENDOMME, BOGENSE ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 26.10.2005 -
Bognæs ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 01.10.2019 -
LP Bogense Holding ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 12.09.2019
Ejendomme (1)
Tidslinje (30)
-
LP SUPERBEST ApS (Nu: LP BOGENSE ApS) (50-66.65%)
Er ikke længere ejerDato: 19.10.2023
Registreringsdato: 19.10.2023 -
LP STORKØB ApS (Nu: LP BOGENSE ApS)
Fratrådt som direktørDato: 29.06.2023
Registreringsdato: 29.06.2023 -
Bognæs ApS
Tilknyttet som direktørDato: 01.10.2019
Registreringsdato: 01.10.2019
Blå bog (fortsat)
Palle har været involveret i flere virksomheder og må betegnes som en handlekraftig erhvervsperson. Karrieren har indtil nu varet i mere end 34 år 3 måneder.
Blandt de mange virksomheder kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Reel ejer og Direktør
01.10.2019 - Stadig aktiv
Ejerandel: 33,33% -
Reel ejer og Direktør
12.09.2019 - Stadig aktiv
Ejerandel: 50% -
Reel ejer
03.05.2018 - Stadig aktiv
Ejerandel: Er reel ejer som udpeget daglig ledelse -
Stifter, Ejer og Direktør
18.03.2008 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Direktør
26.10.2005 - Stadig aktiv
Ejer
18.03.2008 - Stadig aktiv
Ejerandel: 50-66.65%
Palle Andersen er desuden indehaver af holdingselskabet LP Bogense Holding ApS (50% ejerskab). Gennem holdingselskabet LP Bogense Holding ApS ejes der også andele i Bognæs ApS (66.66-89.99%).
Du kan også se koncerndiagram for Palle Andersen, det kræver kun du opretter en gratis bruger. Det kan klares på 60 sek, herefter kan du gratis benytte alle ownr.dk funktioner i 7 dage hvor du kan opleve interaktive koncern-diagrammer samt download af koncern-diagrammer i PDF-format. Efter 7 dage nedgraderes din konto til en alm. gratis brugerkonto, du er selvfølgelig mere end velkommen til at forny hvis du er tilfreds med vores tjeneste.
Kigger man i regnskaberne for de forskellige virksomheder, kan man finde frem til:
Det bedste resultat nogensinde var for regnskabsåret 2021-22 hvor LP SUPERBEST ApS (Nu: LP BOGENSE ApS) landede et overskud på 13.909' DKK.
Det dårligste resultat nogensinde var for regnskabsåret 2013-14 hvor LP SUPERBEST ApS (Nu: LP BOGENSE ApS) landede et underskud på 979' DKK.
Seneste tal
• Det bedste regnskab i 2022-23 var et overskud på 1.757' DKK (LP EJENDOMME, BOGENSE ApS).
• Den bedste egenkapital i 2022-23 var på 19.881' DKK (PA BOGENSE HOLDING ApS).
• Den dårligste egenkapital i 2022-23 var på 162' DKK (LP Bogense Holding ApS).
En af de forbindelser som går igen i Palle' netværk er Lasse Andersen.