Michael Hintze Håkonsson
Erhvervsaktiv siden: | 15. aug. 1978 (46 år 1 måned) |
Karrieren startede hos: | IBKA A/S (Bestyrelsesmedlem) |
Største overskud: | 14.436' DKK IBKA INDUSTRISERVICE A/S (Nu: IBKA A/S) (2018) |
Største underskud: | -4.723' DKK IBKA INDUSTRISERVICE A/S (Nu: IBKA A/S) (2017) |
Største egenkapital: | 37.504' DKK IBKA INDUSTRISERVICE A/S (Nu: IBKA A/S) (2016) |
Største gæld: | 39.117' DKK SLAMSELSKABET A/S (Nu: SYDSLAM A/S) (2013-14) |
Flest årsværk: | 53 årsværk hos IBKA INDUSTRISERVICE A/S (Nu: IBKA A/S) (2016) |
Længste aktivitet: | Bestyrelsesmedlem af IBKA A/S (14 år 2 måneder) |
Det hele begyndte for nu flere år siden ved IBKA A/S (tidligere IBKA INDUSTRISERVICE A/S) i hvervet som Bestyrelsesmedlem. Rollen som Bestyrelsesmedlem havde Michael Hintze Håkonsson i 14 år 2 måneder, før fratrædelsen den 23. oktober 1992.
I dag opererer virksomheden indenfor andre rengøringsydelser. Virksomheden er stadig den dag i dag aktiv og seneste årsregnskab for 2023 viste et underskud på 2.615' DKK.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
MH HOLDING ApS NYKØBING
Ejerandel: 100%
Indirekte ejede Selskaber (1)
-
MHH Ejendomme Nykøbing ApS
Via MH HOLDING ApS NYKØBING
Direktørposter (2)
-
MH HOLDING ApS NYKØBING
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 21.12.2010 -
MHH Ejendomme Nykøbing ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 07.02.2022
Bestyrelsesposter (1)
-
Catering by Mørkeberg og Toft ApS
Bestyrelsesmedlem (Formand)Indtrådt: 24.06.2020
Ejendomme (2)
Tidslinje (28)
-
MHH Ejendomme Nykøbing ApS
Tilknyttet som direktørDato: 07.02.2022
Registreringsdato: 07.02.2022 -
Sandwichen by Mørkeberg & Toft ApS (Formand)
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 10.11.2020
Registreringsdato: 10.11.2020 -
Catering by Mørkeberg og Toft ApS (Formand)
Tilknyttet som bestyrelsesmedlemDato: 24.06.2020
Registreringsdato: 24.06.2020
Blå bog (fortsat)
Michael har været involveret i mange virksomheder og må betegnes som lidt af en serieiværksætter. Karrieren har indtil nu varet i mere end 33 år 3 måneder.
Blandt virksomhederne kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Direktør og Reel ejer
07.02.2022 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Direktør og Ejer
21.12.2010 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Reel ejer
24.06.2020 - 31.01.2023
Bestyrelsesmedlem
24.06.2020 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Bestyrelsesmedlem
24.07.2018 - 10.11.2020
Ejerandel: Intet ejerskab -
Bestyrelsesmedlem og Direktør
04.06.2009 - 09.03.2020
Reel ejer
04.06.2009 - 30.04.2018
Ejerandel: 25%
Michael Hintze Håkonsson er også indehaver af et personligt ejet holdingselskab ved navn MH HOLDING ApS NYKØBING (ejer lige nu 100%), som i 2022-23 kunne fremvise en egenkapital på 2.978' DKK. Gennem sit holdingselskab MH HOLDING ApS NYKØBING har Michael dermed også andele i MHH Ejendomme Nykøbing ApS (100%).
Udforsk også koncerndiagram for Michael Hintze Håkonsson, du skal blot oprette en gratis brugerkonto. Det tager kun 60 sekunder, herefter kan du gratis benytte alle ownr.dk funktioner i 7 dage hvor du også kan se interaktive koncern-diagrammer og downloade i PDF-format. Efter de første 7 dage nedgraderes din brugerkonto til en alm. gratis konto, du er selvfølgelig mere end velkommen til at forny hvis du er tilfreds med vores tjeneste.
Kigger man i regnskaberne for de forskellige selskaber, kan man finde frem til:
Det bedste resultat nogensinde var for regnskabsåret 2017-18 hvor SLAMSELSKABET A/S (Nu: SYDSLAM A/S) landede et overskud på 3.088' DKK.
Det dårligste resultat nogensinde var for regnskabsåret 2019-20 hvor MH HOLDING ApS NYKØBING landede et underskud på 991' DKK.
Seneste tal
• Det bedste regnskab i 2022-23 var et overskud på 336' DKK (MH HOLDING ApS NYKØBING).
• Det dårligste regnskab i 2023 var et underskud på 2.615' DKK (IBKA INDUSTRISERVICE A/S (Nu: IBKA A/S)).
• Den bedste egenkapital i 2023 var på 17.113' DKK (IBKA INDUSTRISERVICE A/S (Nu: IBKA A/S)).
• Den dårligste egenkapital i 2022-23 var på -19' DKK (Catering by Mørkeberg og Toft ApS).
En af de forbindelser som går igen i Michael' netværk er Mads Mørkeberg Christiansen.