Vivian Højkilde Frederiksen
Erhvervsaktiv siden: | 1. apr. 1990 (34 år 6 måneder) |
Karrieren startede hos: | BURGER GRILLEN KONGENSGADE ODENSE ApS (Bestyrelsesmedlem) |
Længste aktivitet: | Ejer af Alt i service (3 år) |
Karrieren som erhvervsaktiv i Danmark startede i 1990 i BURGER GRILLEN KONGENSGADE ODENSE ApS (tidligere VICH 2290 ApS) i rollen som Bestyrelsesmedlem og Direktør. Hvervet som Bestyrelsesmedlem bestred Vivian Højkilde Frederiksen i 1 år 6 måneder, før fratrædelsen d. 22. oktober 1991.
Virksomheden er dog ikke aktiv længere og det sidste indleverede årsrapport fra 1993 er ukendt. Virksomheden lukkede slutteligt d. 9. august 1993.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
Den RØDE I/S
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager
Tidslinje (7)
-
Den RØDE I/S (Fuldt ansvarlig deltager)
Tilknyttet som ejerDato: 23.09.2024
Registreringsdato: 23.09.2024 -
Alt i service (Fuldt ansvarlig deltager)
Er ikke længere ejerDato: 27.08.2024
Registreringsdato: 27.08.2024 -
Alt i service (Fuldt ansvarlig deltager)
Tilknyttet som ejerDato: 25.08.2021
Registreringsdato: 25.08.2021
Blå bog (fortsat)
Vivian har efterfølgende været involveret i flere andre danske virksomheder. Har indtil videre haft en erhvervskarriere på mere end 5 år 5 måneder.
Har været tilknyttet følgende virksomheder:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Stifter og Ejer
23.09.2024 - Stadig aktiv
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager -
Stifter og Ejer
25.08.2021 - 27.08.2024
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager -
Bestyrelsesmedlem og Direktør
01.04.1990 - 24.08.1992
Ejerandel: Intet ejerskab