Lis Ryssel Jensen
Erhvervsaktiv siden: | 1. sep. 1978 (46 år) |
Karrieren startede hos: | ANDERSEN & STENDER A/S (Bestyrelsesmedlem) |
Største overskud: | 3.891' DKK ANDERSEN & STENDER A/S (2021) |
Største underskud: | -1.996' DKK ANKER JENSEN HOLDING A/S (2022) |
Største egenkapital: | 11.279' DKK ANKER JENSEN HOLDING A/S (2021) |
Største gæld: | 10.441' DKK ANDERSEN & STENDER A/S (2015) |
Flest årsværk: | 12 årsværk hos ANDERSEN & STENDER A/S (2023) |
Længste aktivitet: | Bestyrelsesmedlem af ANDERSEN & STENDER A/S (27 år 1 måned) |
Karrieren som erhvervsperson i Danmark begyndte for alvor for længe siden i ANDERSEN & STENDER A/S som Bestyrelsesmedlem. Hvervet som Bestyrelsesmedlem havde Lis Ryssel Jensen i 27 år 1 måned, inden stoppet d. 21. oktober 2005.
Nu arbejder virksomheden indenfor branchen engroshandel med tekstiler. Virksomheden er stadig den dag i dag aktiv og seneste årsregnskab for 2023 kunne fremvise et overskud på 1.827' DKK.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
ANKER JENSEN HOLDING A/S
Ejerandel: 50-66.65%
Bestyrelsesposter (1)
-
ANKER JENSEN HOLDING A/S
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 17.03.1998
Ejendomme (1)
Tidslinje (4)
-
ANKER JENSEN HOLDING A/S (50-66.65%)
Tilknyttet som ejerDato: 24.05.2024
Registreringsdato: 24.05.2024 -
ANDERSEN & STENDER A/S
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 21.10.2005
Registreringsdato: 21.10.2005 -
ANKER JENSEN HOLDING A/S
Tilknyttet som bestyrelsesmedlemDato: 17.03.1998
Registreringsdato: 17.03.1998
Blå bog (fortsat)
Lis har sidenhen været inde omkring én anden dansk virksomhed. Karrieren har indtil nu varet i mere end 46 år.
-
SelskabRolleEjerandel
-
Stifter og Bestyrelsesmedlem
17.03.1998 - Stadig aktiv
Ejer
24.05.2024 - Stadig aktiv
Ejerandel: 50% -
Bestyrelsesmedlem
01.09.1978 - 21.10.2005
Ejerandel: Intet ejerskab
Lis Ryssel Jensen er også indehaver af et personligt ejet holdingselskab ved navn ANKER JENSEN HOLDING A/S (50% ejerskab), som i 2023 kunne fremvise en egenkapital på 9.046' DKK. Igennem sit holdingselskab ANKER JENSEN HOLDING A/S har Lis dermed også ejerandele i & .
Udforsk også koncerndiagram for Lis Ryssel Jensen, det kræver kun du opretter en gratis bruger. Det tager kun 60 sekunder, herefter kan du gratis afprøve alle ownr.dk funktioner i 7 dage hvor du kan opleve interaktive koncern-diagrammer samt download af koncern-diagrammer i PDF-format. Efter 7 dage nedgraderes din konto til en alm. gratis brugerkonto, du er selvfølgelig mere end velkommen til at forny hvis du er tilfreds med vores online tjeneste.
Lis Ryssel Jensen har haft flere bestyrelsesposter gennem sin karriere, og har bla. været med til at godkende:
Et positivt årsregnskab i 2021 som bestyrelsesmedlem i ANKER JENSEN HOLDING A/S der præsenterede et overskud på 1.376' DKK.
Et negativt årsregnskab i 2022 som bestyrelsesmedlem i ANKER JENSEN HOLDING A/S der præsenterede et underskud på 1.996' DKK.
Lis har i alt siddet i bestyrelsen hos 2 forskellige selskaber (heraf 0 som formand) og er i øjeblikket aktiv i 1 bestyrelses-roller.
Den længste periode i en bestyrelse er på 27 år 1 måned fra 1978 til 2005 hos ANDERSEN & STENDER A/S.
Seneste tal
• Det bedste regnskab i 2023 var et overskud på 1.827' DKK (ANDERSEN & STENDER A/S).
• Den bedste egenkapital i 2023 var på 9.046' DKK (ANKER JENSEN HOLDING A/S).
• Den dårligste egenkapital i 2023 var på 4.524' DKK (ANDERSEN & STENDER A/S).
En af de forbindelser som går igen i Lis' netværk er Anker Jensen.