Lauge Sletting
Erhvervsaktiv siden: | 29. aug. 1981 (43 år 1 måned) |
Karrieren startede hos: | Cemat A/S (Bestyrelsesmedlem) |
Største overskud: | 69.903' DKK NOVI INNOVATION A/S (2017) |
Største underskud: | -97.332' DKK NOVI INNOVATION A/S (2018) |
Største egenkapital: | 344.344' DKK TOPSIL SEMICONDUCTOR MATERIALS A/S (Nu: Cemat A/S) (2014) |
Største gæld: | 15.545' DKK NOVI INNOVATION A/S (2017) |
Flest årsværk: | 22 årsværk hos TOPSIL SEMICONDUCTOR MATERIALS A/S (Nu: Cemat A/S) (2020) |
Længste aktivitet: | Direktør af NORTH SEA CAPITAL A/S (18 år 9 måneder) |
Karrieren i erhvervslivet begyndte den dag i 1981 hos Cemat A/S (tidligere TOPSIL SEMICONDUCTOR MATERIALS A/S) i hvervet som Bestyrelsesmedlem. Titlen som Bestyrelsesmedlem havde Lauge Sletting i 11 år 8 måneder, inden stoppet den 19. maj 1993.
I dag opererer virksomheden indenfor ikke-finansielle holdingselskaber. I dag er virksomheden stadig aktiv og seneste årsregnskab for 2023 viste et overskud på 14.962' DKK.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
EGUAL HOLDING ApS
Ejerandel: 100%
Indirekte ejede Selskaber (1)
-
NORTH SEA CAPITAL A/S
Via EGUAL HOLDING ApS
Direktørposter (2)
-
NORTH SEA CAPITAL A/S
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 21.12.2005 -
EGUAL HOLDING ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 15.12.2006
Bestyrelsesposter (1)
-
NORTH SEA CAPITAL A/S
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 26.08.2010
Ejendomme (1)
Tidslinje (62)
-
FONDEN ODSHERRED ZOO RESCUE
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 21.09.2014
Registreringsdato: 21.09.2014 -
FONDEN ODSHERRED ZOO RESCUE
Tilknyttet som bestyrelsesmedlemDato: 07.02.2014
Registreringsdato: 07.02.2014 -
NORTH SEA CAPITAL A/S
Tilknyttet som bestyrelsesmedlemDato: 26.08.2010
Registreringsdato: 26.08.2010
Blå bog (fortsat)
Lauge har været involveret i helt ekstraordinært mange virksomheder og må betegnes som en meget driftig virksomhedsleder sammenlignet med andre danske virksomhedsledere. Karrieren har indtil nu varet i mere end 40 år 11 måneder.
Blandt de mange virksomheder kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Stifter, Ejer og Direktør
15.12.2006 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Bestyrelsesmedlem
07.02.2014 - 21.09.2014
Ejerandel: Intet ejerskab -
Bestyrelsesmedlem
21.12.2005 - 19.04.2010
Direktør
21.12.2005 - Stadig aktiv
Reel ejer
18.12.2006 - Stadig aktiv
Bestyrelsesmedlem
26.08.2010 - Stadig aktiv
Ejerandel: 66,79% -
Direktør
04.05.2001 - 02.02.2007
Ejerandel: Intet ejerskab -
Direktør
22.12.2004 - 26.01.2007
Ejerandel: Intet ejerskab
Lauge Sletting er også indehaver af et personligt ejet holdingselskab ved navn EGUAL HOLDING ApS (ejer pt. 100%), som i 2023 kunne fremvise en egenkapital på 10.719' DKK. Gennem sit holdingselskab EGUAL HOLDING ApS har Lauge dermed også andele i NORTH SEA CAPITAL A/S (66.66-89.99%).
Se også koncerndiagram for Lauge Sletting, det eneste det kræver er at du opretter en gratis bruger. Det kan klares på 1 minut, herefter kan du gratis benytte alle ownr.dk funktioner i 7 dage hvor du kan se og indhente koncern-diagrammer i PDF-format. Efter 7 dage nedgraderes din brugerkonto til en alm. gratis konto, du er selvfølgelig mere end velkommen til at forny hvis du er tilfreds med vores tjeneste.
Lauge Sletting har haft flere bestyrelsesposter gennem sin karriere, og har bla. været med til at godkende:
Et positivt årsregnskab i 2019 som bestyrelsesmedlem hos NORTH SEA CAPITAL A/S der præsenterede et overskud på 18.012' DKK.
Lauge har i alt siddet i bestyrelsen hos 20 forskellige selskaber (heraf 0 som formand) og er i øjeblikket aktiv i 1 bestyrelses-roller.
Den længste periode i en bestyrelse er på 14 år 1 måned fra 2010 til i dag hos NORTH SEA CAPITAL A/S.
Seneste tal
• Det bedste regnskab i 2023 var et overskud på 14.962' DKK (TOPSIL SEMICONDUCTOR MATERIALS A/S (Nu: Cemat A/S)).
• Det dårligste regnskab i 2023 var et underskud på 5.113' DKK (NOVI INNOVATION A/S).
• Den bedste egenkapital i 2023 var på 174.740' DKK (TOPSIL SEMICONDUCTOR MATERIALS A/S (Nu: Cemat A/S)).
• Den dårligste egenkapital i 2023 var på 509' DKK (NPE II EU MM A/S (Nu: NORDEA PRIVATE EQUITY II - EU MM BUYOUT A/S)).
En af de forbindelser som går igen i Lauge' netværk er Mogens Christian Evald Kjølbye.