Lars Jensen
Erhvervsaktiv siden: | 2. nov. 1983 (40 år 10 måneder) |
Karrieren startede hos: | Ankerhus Skagen A/S (Bestyrelsesmedlem) |
Største overskud: | 361' DKK BINDSLEV-HUSE BOLIGUDLEJNING A/S (Nu: Ankerhus Skagen A/S) (2018-19) |
Største underskud: | -831' DKK BINDSLEV-HUSE BOLIGUDLEJNING A/S (Nu: Ankerhus Skagen A/S) (2023) |
Største egenkapital: | 17.053' DKK BINDSLEV-HUSE BOLIGUDLEJNING A/S (Nu: Ankerhus Skagen A/S) (2020-21) |
Største gæld: | 38.481' DKK BINDSLEV-HUSE BOLIGUDLEJNING A/S (Nu: Ankerhus Skagen A/S) (2023) |
Flest årsværk: | 1 årsværk hos BINDSLEV-HUSE BOLIGUDLEJNING A/S (Nu: Ankerhus Skagen A/S) (2023) |
Længste aktivitet: | Bestyrelsesmedlem af Ankerhus Skagen A/S (37 år) |
Karrieren som erhvervsleder begyndte den dag i 1983 ved Ankerhus Skagen A/S (tidligere BINDSLEV-HUSE BOLIGUDLEJNING A/S) i hvervet som Bestyrelsesmedlem. Rollen som Bestyrelsesmedlem havde Lars Jensen i 37 år, før fratrædelsen den 30. november 2020.
I dag opererer virksomheden indenfor anden udlejning af boliger. Virksomheden er stadig den dag i dag aktiv og seneste regnskab for 2023 viste et underskud på 831' DKK.
Direktørposter (1)
-
Kokvadgaard ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 19.10.2018
Ejendomme (1)
Tidslinje (3)
-
BINDSLEV-HUSE BOLIGUDLEJNING A/S (Nu: Ankerhus Skagen A/S)
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 30.11.2020
Registreringsdato: 30.11.2020 -
MOTEL ANKERHUS ApS (Nu: Kokvadgaard ApS)
Tilknyttet som direktørDato: 19.10.2018
Registreringsdato: 19.10.2018 -
BINDSLEV-HUSE BOLIGUDLEJNING A/S (Nu: Ankerhus Skagen A/S)
Tilknyttet som bestyrelsesmedlemDato: 02.11.1983
Registreringsdato: 02.11.1983
Blå bog (fortsat)
Lars har sidenhen været inde omkring én anden dansk virksomhed. Karrieren har indtil nu varet i mere end 40 år 10 måneder.
-
SelskabRolleEjerandel
-
Direktør
19.10.2018 - Stadig aktiv
Ejerandel: Intet ejerskab -
Bestyrelsesmedlem
02.11.1983 - 30.11.2020
Ejerandel: Intet ejerskab
En af de forbindelser som går igen i Lars' netværk er Anne Schriver.