Helle Dalsgaard Jefting
Karrieren startede hos: | VIN- OG TOBAKSHANDLER A. JEFTING ApS (Direktør) |
Største overskud: | 4.059' DKK INPACT DATA ApS (Nu: SKJØTT & CO. A/S) (2015) |
Største underskud: | -4.907' DKK INPACT DATA ApS (Nu: SKJØTT & CO. A/S) (2019) |
Største egenkapital: | 29.716' DKK INPACT DATA ApS (Nu: SKJØTT & CO. A/S) (2018) |
Største gæld: | 7.935' DKK DANMARKS BREVSKOLE A/S (Nu: VIN- OG TOBAKSHANDLER A. JEFTING ApS) (2023) |
Flest årsværk: | 1 årsværk hos INPACT DATA ApS (Nu: SKJØTT & CO. A/S) (2023) |
Erhvervskarrieren startede for alvor for nu meget længe siden i VIN- OG TOBAKSHANDLER A. JEFTING ApS (tidligere DANMARKS BREVSKOLE A/S) med titlen som Direktør. Hvervet som Direktør har Helle Dalsgaard Jefting nu bestreddet i 60 år 5 måneder, og er stadig aktiv i den samme rolle i dag.
I dag arbejder virksomheden med ikke-finansielle holdingselskaber. I dag er virksomheden stadig aktiv og seneste årsregnskab for 2023 kunne vise et underskud på 348' DKK.
Direktørposter (4)
-
VINHANDLER A. JEFTING ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 20.10.1991 -
VIN- OG TOBAKSHANDLER A. JEFTING ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 24.03.1964 -
JMJ INVEST 2005 ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 15.02.2005 -
EQUUS ADMINISTRATION ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 14.03.1981
Ejendomme (1)
Tidslinje (10)
-
JMJ INVEST 2005 ApS
Tilknyttet som direktørDato: 15.02.2005
Registreringsdato: 15.02.2005 -
INPACT DATA ApS (Nu: SKJØTT & CO. A/S)
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 19.09.1995
Registreringsdato: 19.09.1995 -
COHR LEASING A/S (Nu: REVISORLEASING AF 1989 STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB)
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 13.09.1995
Registreringsdato: 13.09.1995
Blå bog (fortsat)
Helle har været forbi mange virksomheder og kan betegnes som en yderst flittig iværksætter. Har indtil videre haft en erhvervskarriere på mere end 60 år 5 måneder.
Blandt de mange virksomheder kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Direktør
15.02.2005 - Stadig aktiv
Ejerandel: Intet ejerskab -
Direktør
20.10.1991 - Stadig aktiv
Ejerandel: Intet ejerskab -
Direktør
14.03.1981 - Stadig aktiv
Ejerandel: Intet ejerskab -
Direktør
24.03.1964 - Stadig aktiv
Ejerandel: Intet ejerskab -
Bestyrelsesmedlem
05.01.1992 - 19.09.1995
Ejerandel: Intet ejerskab
Kigger man nærmere i årsregnskaberne for de forskellige selskaber, kan man finde frem til:
Det absolut bedste historiske resultat var i regnskabs-året 2017 hvor DANMARKS BREVSKOLE A/S (Nu: VIN- OG TOBAKSHANDLER A. JEFTING ApS) kunne offentliggøre et overskud på 1.793' DKK.
Det absolut dårligste historiske resultat var i regnskabs-året 2022 hvor DANMARKS BREVSKOLE A/S (Nu: VIN- OG TOBAKSHANDLER A. JEFTING ApS) kunne offentliggøre et underskud på 1.703' DKK.
Seneste tal
• Det bedste årsregnskab 2023 var et overskud på 99' DKK (JMJ INVEST 2005 ApS).
• Det dårligste regnskab i 2023 var et underskud på 348' DKK (DANMARKS BREVSKOLE A/S (Nu: VIN- OG TOBAKSHANDLER A. JEFTING ApS)).
• Den bedste egenkapital i 2023 var på 23.113' DKK (INPACT DATA ApS (Nu: SKJØTT & CO. A/S)).
• Den dårligste egenkapital i 2023 var på 920' DKK (DANMARKS BREVSKOLE A/S (Nu: VIN- OG TOBAKSHANDLER A. JEFTING ApS)).
En af de forbindelser som går igen i Helle' netværk er Jan Mogens Jefting.