Lars Orlamundt
Erhvervsaktiv siden: | 1. mar. 1990 (34 år 7 måneder) |
Karrieren startede hos: | ETCO TRADE COMPANY ApS (Direktør) |
Største overskud: | 1.047' DKK ApS KBIL 38 NR. 1995 (Nu: CPH-Entreprise ApS) (2017) |
Største underskud: | -1.339' DKK RESTAURATION ELEFANTEN ApS (2014) |
Største egenkapital: | 1.866' DKK ApS KBIL 38 NR. 2267 (Nu: DKB ApS) (2015) |
Største gæld: | 6.034' DKK ApS KBUS 38 NR. 2859 (Nu: RUST ApS) (2014) |
Flest årsværk: | 19 årsværk hos ApS KBUS 38 NR. 2859 (Nu: RUST ApS) (2023) |
Længste aktivitet: | Ejer af L.O. HOLDING ApS (26 år 4 måneder) |
Karrieren som erhvervsaktiv i Danmark startede for alvor en dag i 1990 ved ETCO TRADE COMPANY ApS med titlen som Direktør. Rollen som Direktør bestred Lars Orlamundt i 2 år 7 måneder, før stoppet den 21. oktober 1992.
Virksomheden er ikke længere aktiv og det sidste indleverede årsrapport fra 2013 er ukendt. Virksomheden lukkede endeligt d. 27. december 2013.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
L.O. HOLDING ApS
Ejerandel: 100%
Indirekte ejede Selskaber (1)
-
MEDIANETWORKS ApS
Via L.O. HOLDING ApS
Direktørposter (1)
-
L.O. HOLDING ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 19.05.1998
Ejendomme (1)
Tidslinje (31)
-
POLITBUREAUET ApS
Fratrådt som direktørDato: 16.05.2017
Registreringsdato: 16.05.2017 -
RESTAURATION ELEFANTEN ApS
Fratrådt som direktørDato: 03.04.2016
Registreringsdato: 03.04.2016 -
RESTAURATION ELEFANTEN ApS
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 03.04.2016
Registreringsdato: 03.04.2016
Blå bog (fortsat)
Lars har været forbi flere virksomheder og kan betegnes som en yderst foretagsom iværksætter. Har indtil videre haft en erhvervskarriere på mere end 33 år 10 måneder.
Blandt virksomhederne kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Stifter, Ejer og Direktør
19.05.1998 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Direktør
25.05.2004 - Stadig aktiv
Reel ejer
21.12.2015 - 20.12.2017
Reel ejer
21.12.2017 - Stadig aktiv
Ejerandel: 50% -
Direktør
01.07.2002 - 16.05.2017
Ejerandel: Intet ejerskab -
Direktør og Bestyrelsesmedlem
29.12.2009 - 03.04.2016
Ejerandel: Intet ejerskab -
Direktør og Bestyrelsesmedlem
01.07.1993 - 14.12.2011
Ejerandel: Intet ejerskab
Kigger man nærmere i årsregnskaberne for de forskellige virksomheder, kan man finde frem til:
Det absolut bedste historiske resultat var i regnskabs-året 2018 hvor MEDIANETWORKS ApS kunne offentliggøre et overskud på 106' DKK.
Det absolut dårligste historiske resultat var i regnskabs-året 2014 hvor RESTAURATION ELEFANTEN ApS kunne offentliggøre et underskud på 1.339' DKK.
Seneste tal
• Det dårligste regnskab i 2023 var et underskud på 70' DKK (ApS KBUS 38 NR. 2859 (Nu: RUST ApS)).
• Den bedste egenkapital i 2023 var på 298' DKK (ApS KBUS 38 NR. 2859 (Nu: RUST ApS)).
• Den dårligste egenkapital i 2023 var på -103' DKK (L.O. HOLDING ApS).
En af de forbindelser som går igen i Lars' netværk er Stig Andersen.