Jens Kristian Jensen Lemming
Karrieren startede hos: | SILKEBORG KOOPERATIVE FINANCIERINGSSELSKAB A/S, SILKEBORG (Bestyrelsesmedlem) |
Største overskud: | 1.091' DKK MALERNES ANDELS-FORRETNING (2014) |
Største underskud: | -4.568' DKK MALERNES ANDELS-FORRETNING (2022) |
Største egenkapital: | 31.546' DKK MALERNES ANDELS-FORRETNING (2014) |
Største gæld: | 4.898' DKK MALERNES ANDELS-FORRETNING (2020) |
Flest årsværk: | 27 årsværk hos MALERNES ANDELS-FORRETNING (2023) |
Karrieren som erhvervsaktiv i Danmark startede for alvor for nu mange år siden hos SILKEBORG KOOPERATIVE FINANCIERINGSSELSKAB A/S, SILKEBORG med titlen som Bestyrelsesmedlem. Titlen som Bestyrelsesmedlem bestred Jens Kristian Jensen Lemming i 45 år 4 måneder, før stoppet d. 23. maj 1996.
Virksomheden er ikke længere aktiv og det sidste indleverede årsrapport fra 1998 er ukendt. Virksomheden lukkede endegyldigt d. 16. april 1998.
Bestyrelsesposter (1)
-
MALERNES ANDELS-FORRETNING
Bestyrelsesmedlem (Suppleant)Indtrådt: 05.04.2001
Tidslinje (9)
-
VIRKLUND BRUGSFORENING
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 17.04.2013
Registreringsdato: 17.04.2013 -
BYGGESELSKABET 1960. SILKEBORG ApS (Suppleant)
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 22.04.2004
Registreringsdato: 22.04.2004 -
MALERNES ANDELS-FORRETNING (Suppleant)
Tilknyttet som bestyrelsesmedlemDato: 05.04.2001
Registreringsdato: 05.04.2001
Blå bog (fortsat)
Jens har været forbi mange virksomheder og kan betegnes som en yderst flittig iværksætter. Har indtil videre haft en erhvervskarriere på mere end 73 år 8 måneder.
Blandt de mange virksomheder kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Bestyrelsesmedlem
05.04.2001 - Stadig aktiv
Ejerandel: Intet ejerskab -
Bestyrelsesmedlem
20.09.1995 - 17.04.2013
Ejerandel: Intet ejerskab -
Bestyrelsesmedlem
19.12.1994 - 22.04.2004
Ejerandel: Intet ejerskab -
Bestyrelsesmedlem
14.11.1951 - 23.02.2001
Ejerandel: Intet ejerskab -
Bestyrelsesmedlem
18.01.1951 - 23.05.1996
Ejerandel: Intet ejerskab
Jens Kristian Jensen Lemming har haft flere bestyrelsesposter gennem sin karriere, og har bla. været med til at godkende:
Et positivt årsregnskab i 2014 som bestyrelsesmedlem hos MALERNES ANDELS-FORRETNING der præsenterede et overskud på 1.091' DKK.
Et negativt årsregnskab i 2022 som bestyrelsesmedlem hos MALERNES ANDELS-FORRETNING der præsenterede et underskud på 4.568' DKK.
Jens har i alt siddet i bestyrelsen hos 5 forskellige selskaber (heraf 0 som formand) og er i øjeblikket aktiv i 1 bestyrelses-roller.
Den længste periode i en bestyrelse er på 49 år 3 måneder fra 1951 til 2001 hos STASSANO A/S.
Seneste tal
• Det bedste årsregnskab 2023 var et overskud på 191' DKK (A/S ARBEJDERNES MÆLKEFORSYNING "STASSANO" (Nu: STASSANO A/S)).
• Den bedste egenkapital i 2023 var på 25.571' DKK (MALERNES ANDELS-FORRETNING).
• Den dårligste egenkapital i 2023 var på 3.755' DKK (A/S ARBEJDERNES MÆLKEFORSYNING "STASSANO" (Nu: STASSANO A/S)).
En af de forbindelser som går igen i Jens' netværk er Lars Michelsen.