Søren Anders Overgaard
Erhvervsaktiv siden: | 20. okt. 1998 (25 år 11 måneder) |
Karrieren startede hos: | HOLDING 2007 ApS (Direktør) |
Største overskud: | 17.121' DKK XLNT DESIGN A/S (Nu: JKE DESIGN A/S) (2021) |
Største underskud: | -41.967' DKK XLNT DESIGN A/S (Nu: JKE DESIGN A/S) (2014) |
Største egenkapital: | 82.596' DKK SØREN A. OVERGAARD HOLDING ApS (2021) |
Største gæld: | 188.237' DKK XLNT DESIGN A/S (Nu: JKE DESIGN A/S) (2014) |
Flest årsværk: | 129 årsværk hos XLNT DESIGN A/S (Nu: JKE DESIGN A/S) (2014) |
Længste aktivitet: | Ejer af SØREN A. OVERGAARD HOLDING ApS (17 år 2 måneder) |
Karrieren som erhvervsaktiv begyndte for alvor dengang i 1998 hos HOLDING 2007 ApS (tidligere 3:BO HOLDING ApS) som Direktør. Titlen som Direktør havde Søren Anders Overgaard i 8 år 9 måneder, inden stoppet den 20. juli 2007.
Dengang var virksomheden aktiv indenfor anden virksomhedsrådgivning. Virksomheden er ikke længere aktiv og det sidste indleverede årsregnskab for 2007 er ukendt. Virksomheden ophørte endegyldigt den 20. juli 2007.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
SØREN A. OVERGAARD HOLDING ApS
Ejerandel: 100%
Indirekte ejede Selskaber (1)
-
Smedstorp Holding ApS
Via SØREN A. OVERGAARD HOLDING ApS
Direktørposter (3)
-
Smedstorp Holding ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 23.12.2019 -
STILLARK ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 25.04.2024 -
SØREN A. OVERGAARD HOLDING ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 20.07.2007
Tidslinje (44)
-
STILLARK ApS
Tilknyttet som direktørDato: 25.04.2024
Registreringsdato: 25.04.2024 -
STILLARK ApS (Formand)
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 25.04.2024
Registreringsdato: 25.04.2024 -
STILLARK ApS (Formand)
Tilknyttet som bestyrelsesmedlemDato: 22.12.2022
Registreringsdato: 22.12.2022
Blå bog (fortsat)
Søren har været involveret i helt ekstraordinært mange virksomheder og må betegnes som en meget driftig virksomhedsleder hvis man sammenligner med andre danske virksomhedsledere. Karrieren har indtil nu varet i mere end 25 år 11 måneder.
Blandt de mange virksomheder kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Direktør og Ejer
20.07.2007 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Reel ejer og Bestyrelsesmedlem
22.12.2022 - 25.04.2024
Reel ejer
21.11.2023 - 24.04.2024
Reel ejer og Direktør
25.04.2024 - Stadig aktiv
Ejerandel: 59,08% -
Reel ejer
23.12.2019 - 22.08.2022
Direktør
23.12.2019 - Stadig aktiv
Reel ejer
23.08.2022 - 20.11.2023
Reel ejer
21.11.2023 - 14.04.2024
Reel ejer
15.04.2024 - Stadig aktiv
Ejerandel: 59,08% -
Bestyrelsesmedlem
24.04.2018 - 22.10.2019
Ejerandel: Intet ejerskab -
Reel ejer, Bestyrelsesmedlem og Direktør
22.02.2018 - 18.03.2019
Ejerandel: 50%
Søren Anders Overgaard er også indehaver af et personligt ejet holdingselskab ved navn SØREN A. OVERGAARD HOLDING ApS (ejer pt. 100%), som i 2023 kunne fremvise en egenkapital på 80.419' DKK. Igennem sit holdingselskab SØREN A. OVERGAARD HOLDING ApS har Søren dermed også ejerandele i Smedstorp Holding ApS (50-66.65%).
Du kan også se koncerndiagram for Søren Anders Overgaard, det eneste det kræver er at du opretter en gratis bruger. Det tager ca. 1 min, herefter kan du gratis afprøve alle ownr.dk funktioner i 7 dage hvor du kan se og indhente koncern-diagrammer i PDF-format. Efter 7 dage nedgraderes din brugerkonto til en alm. gratis konto, du er selvfølgelig mere end velkommen til at forny hvis du er tilfreds med vores online tjeneste.
Kigger man i årsregnskaberne for de forskellige selskaber, kan man finde frem til:
Det bedste historiske resultat nogensinde var for regnskabsåret 2019 hvor SØREN A. OVERGAARD HOLDING ApS fremviste et overskud på 15.375' DKK.
Det dårligste historiske resultat nogensinde var for regnskabsåret 2014 hvor XLNT DESIGN A/S (Nu: JKE DESIGN A/S) fremviste et underskud på 41.967' DKK.
Seneste tal
• Det bedste regnskab i 2023 var et overskud på 7.228' DKK (SØREN A. OVERGAARD HOLDING ApS).
• Det dårligste regnskab i 2023 var et underskud på 18' DKK (ANLAMA 3 ApS (Nu: Diju ApS)).
• Den bedste egenkapital i 2023 var på 80.419' DKK (SØREN A. OVERGAARD HOLDING ApS).
• Den dårligste egenkapital i 2023 var på -11.108' DKK (ANLAMA 3 ApS (Nu: Diju ApS)).
En af de forbindelser som går igen i Søren' netværk er Erik Theill Christensen.