Leif Christensen
Syvhøjvænge 194, 2625 Vallensbæk, DK Status: Aktiv Opdateret:
Blå bog
Erhvervsaktiv siden: | 9. dec. 1985 (38 år 9 måneder) |
Karrieren startede hos: | SPAR-FINANS-ERHVERV A/S (Direktør) |
Længste aktivitet: | Direktør af SPAR-FINANS-ERHVERV A/S (5 år 6 måneder) |
Det startede i 1985 i SPAR-FINANS-ERHVERV A/S i rollen som Direktør. Hvervet som Direktør bestred Leif Christensen i 5 år 6 måneder, før fratrædelsen d. 29. juni 1991.
Virksomheden er dog ikke aktiv længere og det sidste indleverede årsrapport fra 1991 er ukendt. Virksomheden lukkede slutteligt d. 29. juni 1991.
Repræsentant (1)
-
Gli Amici dell' Italia
Tilknyttet som RepræsentantIndtrådt: 30.06.2023
Tidslinje (5)
-
Gli Amici dell' Italia
Tilknyttet som repræsentantDato: 30.06.2023
Registreringsdato: 30.06.2023 -
A/S PSE NR. 2250 (Nu: DAMCAS A/S)
Fratrådt som direktørDato: 30.06.1992
Registreringsdato: 30.06.1992 -
SPAR-FINANS-ERHVERV A/S
Fratrådt som direktørDato: 29.06.1991
Registreringsdato: 29.06.1991
Blå bog (fortsat)
Leif har efterfølgende været involveret i flere andre danske virksomheder. Har indtil videre haft en erhvervskarriere på mere end 7 år 9 måneder.
Har været tilknyttet følgende virksomheder:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Repræsentant
30.06.2023 - Stadig aktiv
Ejerandel: Intet ejerskab -
Direktør
01.02.1987 - 30.06.1992
Ejerandel: Intet ejerskab -
Direktør
09.12.1985 - 29.06.1991
Ejerandel: Intet ejerskab
KoncerndiagramInteraktivt koncerndiagram samt PDFTidslinjeSe den fulde registreringshistorikForbindelserSe denne persons forbindelser
Informationerne vist på denne side indeholder data, som benyttes i henhold til vilkår for brug af danske offentlige data. Læs mere her:
Hvorfor vises mine oplysninger?