Per Jønsson
Erhvervsaktiv siden: | 1. jan. 1989 (35 år 8 måneder) |
Karrieren startede hos: | TD INVEST ApS (Direktør) |
Største overskud: | 216' DKK LoggerFlex A/S (2022-23) |
Største underskud: | -668' DKK LoggerFlex A/S (2019-20) |
Største egenkapital: | 559' DKK TIME2MOVE ApS (2015-16) |
Største gæld: | 1.265' DKK MarketingSelector A/S (Nu: MarketingSelector ApS) (2022) |
Flest årsværk: | 1 årsværk hos MarketingSelector A/S (Nu: MarketingSelector ApS) (2023) |
Længste aktivitet: | Ejer af TIME2MOVE ApS (19 år 2 måneder) |
Det begyndte for alvor dengang i 1989 hos TD INVEST ApS (tidligere VICH 1172 ApS) som Direktør og Bestyrelsesmedlem. Titlen som Direktør havde Per Jønsson i 6 år 9 måneder, inden stoppet den 26. oktober 1995.
Virksomheden er ikke længere aktiv og det sidste indleverede årsregnskab for 1995 er ukendt. Virksomheden ophørte endegyldigt den 26. oktober 1995.
Bestyrelsesposter (1)
-
LoggerFlex A/S
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 02.11.2022
Tidslinje (27)
-
LoggerFlex A/S
Tilknyttet som bestyrelsesmedlemDato: 02.11.2022
Registreringsdato: 02.11.2022 -
TIME2MOVE ApS (100%)
Er ikke længere ejerDato: 11.05.2020
Registreringsdato: 11.05.2020 -
TIME2MOVE ApS
Fratrådt som direktørDato: 21.05.2019
Registreringsdato: 21.05.2019
Blå bog (fortsat)
Per har været inde over flere virksomheder og kan betegnes som en arbejdsom serieiværksætter. Karrieren har indtil nu varet i mere end 33 år 3 måneder.
Blandt de mange virksomheder kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Bestyrelsesmedlem
02.11.2022 - Stadig aktiv
Ejerandel: Intet ejerskab -
Ejer
21.02.2001 - 11.05.2020
Direktør
30.11.2009 - 21.05.2019
Ejerandel: 100% -
Bestyrelsesmedlem
16.07.2015 - 30.06.2017
Ejerandel: Intet ejerskab -
Bestyrelsesmedlem
10.07.2015 - 30.06.2017
Ejerandel: Intet ejerskab -
Bestyrelsesmedlem
21.10.2003 - 23.02.2005
Ejerandel: Intet ejerskab
Per Jønsson har haft flere bestyrelsesposter gennem sin karriere, og har bla. været med til at godkende:
Et positivt årsregnskab i 2022-23 som bestyrelsesmedlem hos LoggerFlex A/S der præsenterede et overskud på 216' DKK.
Et negativt årsregnskab i 2017 som bestyrelsesmedlem hos MarketingSelector A/S (Nu: MarketingSelector ApS) der præsenterede et underskud på 297' DKK.
Per har i alt siddet i bestyrelsen hos 8 forskellige selskaber (heraf 2 som formand) og er i øjeblikket aktiv i 1 bestyrelses-roller.
Den længste periode i en bestyrelse er på 6 år 9 måneder fra 1989 til 1995 hos TD INVEST ApS.
En af de forbindelser som går igen i Per' netværk er Steffen Berg.