Bjarne Sørensen
Erhvervsaktiv siden: | 1. sep. 1989 (35 år 1 måned) |
Karrieren startede hos: | ELTEL NETWORKS PRODUKTION A/S (Bestyrelsesmedlem) |
Største overskud: | 5.165' DKK DANDIAL NETWORKS A/S (2013-14) |
Største underskud: | -4.379' DKK DANDIAL NETWORKS A/S (2022-23) |
Største egenkapital: | 39.512' DKK DANDIAL NETWORKS A/S (2020-21) |
Største gæld: | 37.673' DKK DANDIAL NETWORKS A/S (2015-16) |
Flest årsværk: | 19 årsværk hos KURT JENSENS MASKINFABRIK A/S (2022) |
Længste aktivitet: | Bestyrelsesmedlem af ELTEL NETWORKS PRODUKTION A/S (8 år 11 måneder) |
Karrieren som erhvervsperson i Danmark startede i 1989 i ELTEL NETWORKS PRODUKTION A/S (tidligere A/S PSE 14 NR. 1365) i rollen som Bestyrelsesmedlem. Hvervet som Bestyrelsesmedlem bestred Bjarne Sørensen i 8 år 11 måneder, før fratrædelsen d. 14. august 1998.
Virksomhedens branche var dengang indenfor el-installation. Virksomheden er dog ikke aktiv længere og det sidste indleverede årsrapport fra 2009 er ukendt. Virksomheden lukkede slutteligt d. 26. februar 2009.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
Convice
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager
Bestyrelsesposter (2)
-
emazys ApS
Bestyrelsesmedlem (Formand)Indtrådt: 13.04.2021 -
INDUSTRI-AUTOMATIK A/S
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 24.05.2018
Ejendomme (1)
Tidslinje (45)
-
KURT JENSENS MASKINFABRIK A/S
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 23.11.2021
Registreringsdato: 23.11.2021 -
EmaZys ApS (Nu: emazys ApS) (Formand)
Tilknyttet som bestyrelsesmedlemDato: 13.04.2021
Registreringsdato: 13.04.2021 -
EmaZys ApS (Nu: emazys ApS)
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 12.04.2021
Registreringsdato: 12.04.2021
Blå bog (fortsat)
Bjarne har en portefølge af helt utroligt mange virksomheder og kan betegnes som en meget ihærdig forretningsleder sammenlignet med gennemsnittet af danske virksomhedsledere. Har indtil videre haft en erhvervskarriere på mere end 23 år 11 måneder.
Blandt de mange virksomheder kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Stifter og Ejer
01.06.2020 - Stadig aktiv
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager -
Bestyrelsesmedlem
24.05.2018 - Stadig aktiv
Ejerandel: Intet ejerskab -
Bestyrelsesmedlem
12.03.2019 - 23.11.2021
Ejerandel: Intet ejerskab -
Bestyrelsesmedlem
01.03.2021 - 12.04.2021
Bestyrelsesmedlem
13.04.2021 - Stadig aktiv
Ejerandel: Intet ejerskab -
Bestyrelsesmedlem
24.09.2012 - 21.12.2017
Ejerandel: Intet ejerskab
Bjarne Sørensen har haft flere bestyrelsesposter gennem sin karriere, og har bla. været med til at godkende:
Et positivt årsregnskab i 2023 som bestyrelsesmedlem i INDUSTRI-AUTOMATIK A/S der præsenterede et overskud på 1.990' DKK.
Et negativt årsregnskab i 2016 som bestyrelsesmedlem i EMAZYS TECHNOLOGIES ApS der præsenterede et underskud på 4.041' DKK.
Bjarne har i alt siddet i bestyrelsen hos 16 forskellige selskaber (heraf 4 som formand) og er i øjeblikket aktiv i 2 bestyrelses-roller.
Den længste periode i en bestyrelse er på 8 år 11 måneder fra 1989 til 1998 hos ELTEL NETWORKS PRODUKTION A/S.
Seneste tal
• Det bedste årsregnskab 2022-23 var et overskud på 2.207' DKK (ØLGOD ELEKTRO A/S).
• Den bedste egenkapital i 2022-23 var på 3.408' DKK (ØLGOD ELEKTRO A/S).
• Den dårligste egenkapital i 2023 var på 1.283' DKK (EmaZys ApS (Nu: emazys ApS)).
En af de forbindelser som går igen i Bjarne' netværk er Anders Rand Andersen.