Bodil Terp Riising
Erhvervsaktiv siden: | 30. nov. 1989 (34 år 9 måneder) |
Karrieren startede hos: | DANISH GENETICS A/S (Bestyrelsesmedlem) |
Største overskud: | 2.548' DKK ERRI-COMFORT A/S (2021) |
Største underskud: | -5.874' DKK DANISH GENETICS A/S (2022) |
Største egenkapital: | 2.370' DKK DANISH GENETICS A/S (2015) |
Største gæld: | 17.245' DKK ERRI-COMFORT A/S (2019) |
Flest årsværk: | 13 årsværk hos ERRI-COMFORT A/S (2014) |
Længste aktivitet: | Bestyrelsesmedlem af DANISH GENETICS A/S (32 år 9 måneder) |
Karrieren I Danmark begyndte den dag i 1989 i DANISH GENETICS A/S (tidligere DANICH GENETICS A/S) i hvervet som Bestyrelsesmedlem. Hvervet som Bestyrelsesmedlem havde Bodil Terp Riising i 32 år 9 måneder, inden stoppet d. 31. august 2022.
I dag opererer virksomheden indenfor ikke-specialiseret engroshandel. Virksomheden er stadig den dag i dag aktiv og seneste regnskab for 2023 viste et underskud på 1.568' DKK.
Bestyrelsesposter (3)
-
DANISH GENETICS A/S
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 06.09.2022 -
ERRI-COMFORT A/S
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 06.09.2022 -
ERRI MIDDLE EAST A/S
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 07.06.2006
Ejendomme (1)
Tidslinje (7)
-
ERRI-COMFORT A/S
Tilknyttet som bestyrelsesmedlemDato: 06.09.2022
Registreringsdato: 06.09.2022 -
DANISH GENETICS A/S
Tilknyttet som bestyrelsesmedlemDato: 06.09.2022
Registreringsdato: 06.09.2022 -
ERRI-COMFORT A/S
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 31.08.2022
Registreringsdato: 31.08.2022
Blå bog (fortsat)
Bodil har sidenhen været involveret i flere andre danske virksomheder. Karrieren har indtil nu varet i mere end 34 år 10 måneder.
Har været omkring følgende virksomheder:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Bestyrelsesmedlem
07.06.2006 - Stadig aktiv
Ejerandel: Intet ejerskab -
Bestyrelsesmedlem
01.11.2006 - 31.08.2022
Bestyrelsesmedlem
06.09.2022 - Stadig aktiv
Ejerandel: Intet ejerskab -
Bestyrelsesmedlem
30.11.1989 - 31.08.2022
Bestyrelsesmedlem
06.09.2022 - Stadig aktiv
Ejerandel: Intet ejerskab
Bodil Terp Riising har haft flere bestyrelsesposter gennem sin karriere, og har bla. været med til at godkende:
Et positivt årsregnskab i 2021 som bestyrelsesmedlem i ERRI-COMFORT A/S der præsenterede et overskud på 2.548' DKK.
Et negativt årsregnskab i 2022 som bestyrelsesmedlem i DANISH GENETICS A/S der præsenterede et underskud på 5.874' DKK.
Bodil har i alt siddet i bestyrelsen hos 5 forskellige selskaber (heraf 0 som formand) og er i øjeblikket aktiv i 3 bestyrelses-roller.
Den længste periode i en bestyrelse er på 32 år 9 måneder fra 1989 til 2022 hos DANISH GENETICS A/S.
Seneste tal
• Det dårligste regnskab i 2023 var et underskud på 1.580' DKK (ERRI-COMFORT A/S).
• Den bedste egenkapital i 2023 var på 45' DKK (ERRI MIDDLE EAST A/S).
• Den dårligste egenkapital i 2023 var på -7.399' DKK (ERRI-COMFORT A/S).
En af de forbindelser som går igen i Bodil' netværk er Jørn Bent Mikkel Riis Erri.