Susanne Yde-Christensen
Erhvervsaktiv siden: | 10. sep. 1987 (37 år) |
Karrieren startede hos: | CRIS CONSULT ApS (Bestyrelsesmedlem) |
Største overskud: | 755' DKK PROFIL OPTIK HILLERØD ApS (Nu: UNIK OPTIK ApS) (2020) |
Største underskud: | Har aldrig leveret et underskud |
Største egenkapital: | 2.531' DKK SYC ApS (2023) |
Største gæld: | 1.335' DKK PROFIL OPTIK HILLERØD ApS (Nu: UNIK OPTIK ApS) (2023) |
Flest årsværk: | 3 årsværk hos PROFIL OPTIK HILLERØD ApS (Nu: UNIK OPTIK ApS) (2022) |
Længste aktivitet: | Ejer af SYC ApS (18 år 11 måneder) |
Karrieren som erhvervsleder startede i 1987 hos CRIS CONSULT ApS i rollen som Bestyrelsesmedlem. Titlen som Bestyrelsesmedlem bestred Susanne Yde-Christensen i 14 år 3 måneder, før stoppet d. 19. december 2001.
Dengang var virksomheden aktiv indenfor anden virksomhedsrådgivning. Virksomheden er dog ikke aktiv længere og det sidste indleverede årsrapport fra 2005 er ukendt. Virksomheden lukkede endegyldigt d. 22. august 2005.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
SYC ApS
Ejerandel: 100%
Indirekte ejede Selskaber (1)
-
UNIK OPTIK ApS
Via SYC ApS
Direktørposter (2)
-
UNIK OPTIK ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 19.10.2005 -
SYC ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 19.10.2005
Bestyrelsesposter (1)
-
UNIK OPTIK M.B.A.
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 17.09.2018
Ejendomme (1)
Tidslinje (8)
-
UNIK OPTIK M.B.A.
Tilknyttet som bestyrelsesmedlemDato: 17.09.2018
Registreringsdato: 17.09.2018 -
UNIK OPTIK M.B.A.
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 27.08.2018
Registreringsdato: 27.08.2018 -
UNIK OPTIK M.B.A.
Tilknyttet som bestyrelsesmedlemDato: 04.07.2014
Registreringsdato: 04.07.2014
Blå bog (fortsat)
Susanne har været engageret i flere virksomheder og må betegnes som en yderst handlekraftig iværksætter. Har indtil videre haft en erhvervskarriere på mere end 33 år 2 måneder.
Blandt de mange virksomheder kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Direktør og Reel ejer
19.10.2005 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Stifter, Ejer og Direktør
19.10.2005 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Reel ejer
06.12.2017 - 06.03.2023
Ejerandel: Er reel ejer som udpeget daglig ledelse -
Bestyrelsesmedlem
04.07.2014 - 27.08.2018
Bestyrelsesmedlem
17.09.2018 - Stadig aktiv
Ejerandel: Intet ejerskab -
Bestyrelsesmedlem
10.09.1987 - 19.12.2001
Ejerandel: Intet ejerskab
Susanne Yde-Christensen er også indehaver af et personligt ejet holdingselskab ved navn SYC ApS (ejer pt. 100%), som i 2023 kunne fremvise en egenkapital på 2.531' DKK. Gennem holdingselskabet SYC ApS har Susanne derfor også andele i UNIK OPTIK ApS (100%).
Du kan også se koncerndiagram for Susanne Yde-Christensen, det eneste det kræver er at du opretter en gratis brugerkonto. Det kan klares på 60 sekunder, bagefter kan du gratis benytte alle ownr.dk funktioner i 7 dage hvor du kan se og indhente koncern-diagrammer i PDF-format. Efter 7 dage nedgraderes din brugerkonto til en alm. gratis konto, du er selvfølgelig hjertens velkommen til at forny hvis du er tilfreds med vores tjeneste.
Kigger man nærmere i regnskaberne for de forskellige virksomheder, kan man finde frem til:
Det absolut bedste resultat var i regnskabs-året 2020 hvor PROFIL OPTIK HILLERØD ApS (Nu: UNIK OPTIK ApS) kunne fremvise et overskud på 755' DKK.
Seneste tal
• Det bedste årsregnskab 2023 var et overskud på 322' DKK (SYC ApS).
• Den bedste egenkapital i 2023 var på 2.531' DKK (SYC ApS).
• Den dårligste egenkapital i 2023 var på 1.298' DKK (PROFIL OPTIK HILLERØD ApS (Nu: UNIK OPTIK ApS)).
En af de forbindelser som går igen i Susanne' netværk er Erik Jacob Kongsbak Sewerin.