Jonna Odorico
Erhvervsaktiv siden: | 30. okt. 1987 (36 år 10 måneder) |
Karrieren startede hos: | ODO ApS (Bestyrelsesmedlem) |
Største overskud: | 60.261' DKK ASX 12220 ApS (Nu: ODO ApS) (2019) |
Største underskud: | -7.788' DKK ASX 12220 ApS (Nu: ODO ApS) (2022) |
Største egenkapital: | 88.761' DKK ASX 12220 ApS (Nu: ODO ApS) (2021) |
Største gæld: | 16.863' DKK ASX 12220 ApS (Nu: ODO ApS) (2023) |
Flest årsværk: | 1 årsværk hos ASX 12220 ApS (Nu: ODO ApS) (2023) |
Længste aktivitet: | Ejer af JODO HOLDING ApS (17 år 7 måneder) |
Det hele begyndte den dag i 1987 i ODO ApS (tidligere ASX 12220 ApS) i hvervet som Bestyrelsesmedlem. Hvervet som Bestyrelsesmedlem havde Jonna Odorico i 3 år 6 måneder, inden stoppet d. 27. maj 1991.
I dag opererer virksomheden indenfor investeringsselskaber. I dag er virksomheden stadig aktiv og seneste årsregnskab for 2023 viste et overskud på 1.694' DKK.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
JODO HOLDING ApS
Ejerandel: 100%
Direktørposter (1)
-
JODO HOLDING ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 31.01.2007
Ejendomme (2)
Tidslinje (4)
-
JODO HOLDING ApS (100%)
Tilknyttet som ejerDato: 31.01.2007
Registreringsdato: 31.01.2007 -
JODO HOLDING ApS
Tilknyttet som direktørDato: 31.01.2007
Registreringsdato: 31.01.2007 -
ASX 12220 ApS (Nu: ODO ApS)
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 27.05.1991
Registreringsdato: 27.05.1991
Blå bog (fortsat)
Jonna har sidenhen været inde omkring én anden dansk virksomhed. Karrieren har indtil nu varet i mere end 21 år 2 måneder.
-
SelskabRolleEjerandel
-
Stifter, Ejer og Direktør
31.01.2007 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Bestyrelsesmedlem
30.10.1987 - 27.05.1991
Ejerandel: Intet ejerskab
Kigger man i regnskaberne for de forskellige selskaber, kan man finde frem til:
Det dårligste resultat nogensinde var for regnskabsåret 2013-14 hvor JODO HOLDING ApS landede et underskud på 881' DKK.