Knud Erik Andersen
Erhvervsaktiv siden: | 1. nov. 1989 (34 år 10 måneder) |
Karrieren startede hos: | SELSKABET AF 27.12.1995, MIDTJYLLAND A/S (Bestyrelsesmedlem) |
Største overskud: | 13.273' DKK DPA MANAGEMENT ApS (Nu: JAN HOLMSGAARD A/S) (2017-18) |
Største underskud: | -257' DKK DPA MANAGEMENT ApS (Nu: JAN HOLMSGAARD A/S) (2020-21) |
Største egenkapital: | 23.766' DKK DPA MANAGEMENT ApS (Nu: JAN HOLMSGAARD A/S) (2022-23) |
Største gæld: | 3.530' DKK DPA MANAGEMENT ApS (Nu: JAN HOLMSGAARD A/S) (2016-17) |
Flest årsværk: | 2 årsværk hos DPA MANAGEMENT ApS (Nu: JAN HOLMSGAARD A/S) (2022-23) |
Længste aktivitet: | Reel ejer af ABILDGÅRD MENIGHEDSRÅD KIRKEKONTORET ABILDGÅRD KIRKE (2 år 11 måneder) |
Karrieren som leder startede for alvor en dag i 1989 ved SELSKABET AF 27.12.1995, MIDTJYLLAND A/S (tidligere DRAS NR. 1163 A/S) med titlen som Bestyrelsesmedlem. Rollen som Bestyrelsesmedlem bestred Knud Erik Andersen i 2 år 3 måneder, før stoppet den 24. februar 1992.
Virksomheden er ikke længere aktiv og det sidste indleverede årsrapport fra 1996 er ukendt. Virksomheden lukkede endeligt d. 16. september 1996.
Tidslinje (4)
-
DRAS NR. 1163 A/S (Nu: SELSKABET AF 27.12.1995, MIDTJYLLAND A/S)
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 24.02.1992
Registreringsdato: 24.02.1992 -
DPA MANAGEMENT ApS (Nu: JAN HOLMSGAARD A/S)
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 08.11.1991
Registreringsdato: 08.11.1991 -
DPA MANAGEMENT ApS (Nu: JAN HOLMSGAARD A/S)
Tilknyttet som bestyrelsesmedlemDato: 23.02.1990
Registreringsdato: 23.02.1990
Blå bog (fortsat)
Knud har efterfølgende været involveret i flere andre virksomheder. Har indtil videre haft en erhvervskarriere på mere end 5 år 3 måneder.
Har været involveret i følgende virksomheder:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Reel ejer
29.09.2021 - Stadig aktiv
Ejerandel: Er reel ejer som menighedsrådsmedlem -
Bestyrelsesmedlem
01.11.1989 - 24.02.1992
Ejerandel: Intet ejerskab -
Bestyrelsesmedlem
23.02.1990 - 08.11.1991
Ejerandel: Intet ejerskab
Knud har i alt siddet i bestyrelsen hos 2 forskellige selskaber (heraf 0 som formand) og er i øjeblikket aktiv i 0 bestyrelses-roller.
Den længste periode i en bestyrelse er på 2 år 3 måneder fra 1989 til 1992 hos SELSKABET AF 27.12.1995, MIDTJYLLAND A/S.
En af de forbindelser som går igen i Knud' netværk er Arne Mandrup Holdensen.