Henrik Høybye
Erhvervsaktiv siden: | 2. jan. 1990 (34 år 8 måneder) |
Karrieren startede hos: | HENRIK HØYBYE REVISION ApS (Direktør) |
Største overskud: | 6.378' DKK BAAGØE SCHOU STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (2022-23) |
Største underskud: | -1.513' DKK PRIME ASSURANCE FORSIKRINGSMÆGLERSELSKAB A/S (2013-14) |
Største egenkapital: | 21.017' DKK Fiskehallen Tvilling A/S (2019) |
Største gæld: | 25.347' DKK BERGMANN GRUPPEN A/S (2022) |
Flest årsværk: | 45 årsværk hos Fiskehallen Tvilling A/S (2016) |
Længste aktivitet: | Ejer af Høybye Holding ApS (19 år 3 måneder) |
Karrieren som erhvervsaktiv i Danmark startede for alvor en dag i 1990 hos HENRIK HØYBYE REVISION ApS (tidligere HENRIK HØYBYE REVISION ApS I LIKVIDATION) med titlen som Direktør. Titlen som Direktør bestred Henrik Høybye i 7 år 10 måneder, før stoppet d. 6. november 1997.
Virksomheden er ikke længere aktiv og det sidste indleverede årsrapport fra 1998 er ukendt. Virksomheden lukkede endegyldigt d. 19. juni 1998.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
Høybye Holding ApS
Ejerandel: 100%
Indirekte ejede Selskaber (1)
-
Høybye Consulting ApS
Via Høybye Holding ApS
Direktørposter (2)
-
Høybye Holding ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 10.06.2005 -
Høybye Consulting ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 09.04.2015
Bestyrelsesposter (2)
-
BERGMANN GRUPPEN A/S
Bestyrelsesmedlem (Formand)Indtrådt: 26.01.2023 -
Fiskehallen Tvilling A/S
Bestyrelsesmedlem (Formand)Indtrådt: 02.01.2024
Ejendomme (2)
Tidslinje (33)
-
Fiskehallen Tvilling A/S (Formand)
Tilknyttet som bestyrelsesmedlemDato: 02.01.2024
Registreringsdato: 02.01.2024 -
BERGMANN GRUPPEN A/S (Formand)
Tilknyttet som bestyrelsesmedlemDato: 26.01.2023
Registreringsdato: 26.01.2023 -
PRIME ASSURANCE FORSIKRINGSMÆGLERSELSKAB A/S (Formand)
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 27.02.2018
Registreringsdato: 27.02.2018
Blå bog (fortsat)
Henrik har været involveret i helt utroligt mange virksomheder og kan betegnes som en meget driftig forretningsleder hvis man sammenligner med gennemsnittet af danske virksomhedsledere. Har indtil videre haft en erhvervskarriere på mere end 29 år 7 måneder.
Blandt de mange virksomheder kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Bestyrelsesmedlem
02.01.2024 - Stadig aktiv
Ejerandel: Intet ejerskab -
Bestyrelsesmedlem
26.01.2023 - Stadig aktiv
Ejerandel: Intet ejerskab -
Direktør
09.04.2015 - Stadig aktiv
Reel ejer
14.04.2015 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Stifter, Direktør og Ejer
10.06.2005 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Bestyrelsesmedlem
17.08.2015 - 27.02.2018
Ejerandel: Intet ejerskab
Henrik Høybye er også indehaver af et personligt ejet holdingselskab ved navn Høybye Holding ApS (ejer pt. 100%), som i 2022-23 kunne fremvise en egenkapital på 144' DKK. Igennem holdingselskabet Høybye Holding ApS har Henrik derfor også ejerandele i Høybye Consulting ApS (100%).
Prøv også det interaktive koncerndiagram for Henrik Høybye, det eneste det kræver er at du opretter en gratis brugerkonto. Det kan klares på 1 min, bagefter kan du gratis afprøve alle ownr.dk funktioner i 7 dage hvor du kan se og indhente koncern-diagrammer i PDF-format. Efter 7 dage nedgraderes din brugerkonto til en alm. gratis konto, du er selvfølgelig velkommen til at forny hvis du kan lide vores tjeneste.
Henrik Høybye har haft flere bestyrelsesposter gennem sin karriere, og har bla. været med til at godkende:
Et positivt årsregnskab i 2023 som bestyrelsesmedlem hos BERGMANN GRUPPEN A/S der præsenterede et overskud på 4.087' DKK.
Et negativt årsregnskab i 2014-15 som bestyrelsesmedlem hos PRIME ASSURANCE FORSIKRINGSMÆGLERSELSKAB A/S der præsenterede et underskud på 922' DKK.
Henrik har i alt siddet i bestyrelsen hos 6 forskellige selskaber (heraf 3 som formand) og er i øjeblikket aktiv i 2 bestyrelses-roller.
Den længste periode i en bestyrelse er på 7 år 9 måneder fra 2008 til 2016 hos BAAGØE SCHOU STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB.
Seneste tal
• Det bedste årsregnskab 2022-23 var et overskud på 6.378' DKK (BAAGØE SCHOU STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB).
• Det dårligste regnskab i 2023 var et underskud på 272' DKK (PRIME ASSURANCE FORSIKRINGSMÆGLERSELSKAB A/S).
• Den bedste egenkapital i 2023 var på 10.730' DKK (Fiskehallen Tvilling A/S).
• Den dårligste egenkapital i 2023 var på -146' DKK (RØDLER HOLDING ApS).
En af de forbindelser som går igen i Henrik' netværk er Steffen Tvilling.