Kirsten Olrik
Erhvervsaktiv siden: | 29. jun. 1989 (35 år 2 måneder) |
Karrieren startede hos: | EJENDOMSSELSKABET BAUNEBJERGVEJ 5 ApS (Bestyrelsesmedlem) |
Største overskud: | 189' DKK MILJØBIOLOGISK LABORATORIUM ApS (2016) |
Største underskud: | -248' DKK MILJØBIOLOGISK LABORATORIUM ApS (Nu: EJENDOMSSELSKABET BAUNEBJERGVEJ 5 ApS) (2019) |
Største egenkapital: | 961' DKK KIRSTEN OLRIK HOLDING ApS (2016) |
Største gæld: | 2.436' DKK MILJØBIOLOGISK LABORATORIUM ApS (Nu: EJENDOMSSELSKABET BAUNEBJERGVEJ 5 ApS) (2019) |
Flest årsværk: | 1 årsværk hos MILJØBIOLOGISK LABORATORIUM ApS (2022) |
Længste aktivitet: | Direktør af EJENDOMSSELSKABET BAUNEBJERGVEJ 5 ApS (35 år 2 måneder) |
Karrieren som leder begyndte den dag i 1989 hos EJENDOMSSELSKABET BAUNEBJERGVEJ 5 ApS (tidligere MILJØBIOLOGISK LABORATORIUM ApS) i hvervet som Bestyrelsesmedlem og Direktør. Titlen som Bestyrelsesmedlem havde Kirsten Olrik i 6 år, inden stoppet den 30. juni 1995.
Nu opererer virksomheden indenfor kombinerede serviceydelser. I dag er virksomheden stadig aktiv og seneste årsregnskab for 2023 viste et underskud på 13' DKK.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
KIRSTEN OLRIK HOLDING ApS
Ejerandel: 100%
Indirekte ejede Selskaber (2)
-
EJENDOMSSELSKABET BAUNEBJERGVEJ 5 ApS
Via KIRSTEN OLRIK HOLDING ApS -
MILJØBIOLOGISK LABORATORIUM ApS
Via KIRSTEN OLRIK HOLDING ApS
Direktørposter (3)
-
KIRSTEN OLRIK HOLDING ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 01.10.2005 -
EJENDOMSSELSKABET BAUNEBJERGVEJ 5 ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 29.06.1989 -
MILJØBIOLOGISK LABORATORIUM ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 29.06.1995
Ejendomme (1)
Tidslinje (6)
-
KIRSTEN OLRIK HOLDING ApS (100%)
Tilknyttet som ejerDato: 01.10.2005
Registreringsdato: 01.10.2005 -
KIRSTEN OLRIK HOLDING ApS
Tilknyttet som direktørDato: 01.10.2005
Registreringsdato: 01.10.2005 -
MILJØBIOLOGISK LABORATORIUM ApS (Nu: EJENDOMSSELSKABET BAUNEBJERGVEJ 5 ApS)
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 30.06.1995
Registreringsdato: 30.06.1995
Blå bog (fortsat)
Kirsten har sidenhen været involveret i flere andre danske virksomheder. Karrieren har indtil nu varet i mere end 35 år 3 måneder.
Har været omkring følgende virksomheder:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Stifter, Ejer og Direktør
01.10.2005 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Direktør
29.06.1995 - Stadig aktiv
Reel ejer
01.10.2005 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Bestyrelsesmedlem
29.06.1989 - 30.06.1995
Direktør
29.06.1989 - Stadig aktiv
Ejer
01.10.2005 - Stadig aktiv
Ejerandel: 50-66.65% Via KIRSTEN OLRIK HOLDING ApS
Kirsten Olrik er også indehaver af et personligt ejet holdingselskab ved navn KIRSTEN OLRIK HOLDING ApS (ejer pt. 100%), som i 2023 kunne fremvise en egenkapital på 340' DKK. Gennem sit holdingselskab KIRSTEN OLRIK HOLDING ApS har Kirsten dermed også andele i EJENDOMSSELSKABET BAUNEBJERGVEJ 5 ApS (50-66.65%) samt MILJØBIOLOGISK LABORATORIUM ApS (100%).
Du kan se det interaktive koncerndiagram for Kirsten Olrik, det eneste det kræver er at du opretter en gratis bruger. Det kan klares på 1 minut, herefter kan du gratis benytte alle ownr.dk funktioner i 7 dage hvor du kan se og indhente koncern-diagrammer i PDF-format. Efter 7 dage nedgraderes din brugerkonto til en alm. gratis konto, du er selvfølgelig mere end velkommen til at forny hvis du er tilfreds med vores tjeneste.
Kigger man i regnskaberne for de forskellige virksomheder, kan man finde frem til:
Det bedste resultat nogensinde var for regnskabsåret 2016 hvor MILJØBIOLOGISK LABORATORIUM ApS landede et overskud på 189' DKK.
Det dårligste resultat nogensinde var for regnskabsåret 2019 hvor MILJØBIOLOGISK LABORATORIUM ApS (Nu: EJENDOMSSELSKABET BAUNEBJERGVEJ 5 ApS) landede et underskud på 248' DKK.
Seneste tal
• Det dårligste regnskab i 2023 var et underskud på 80' DKK (KIRSTEN OLRIK HOLDING ApS).
• Den bedste egenkapital i 2023 var på 340' DKK (KIRSTEN OLRIK HOLDING ApS).
• Den dårligste egenkapital i 2023 var på 51' DKK (MILJØBIOLOGISK LABORATORIUM ApS (Nu: EJENDOMSSELSKABET BAUNEBJERGVEJ 5 ApS)).
En af de forbindelser som går igen i Kirsten' netværk er Christen Amby.