Ole Thorø Lauridsen
Erhvervsaktiv siden: | 27. apr. 1989 (35 år 4 måneder) |
Karrieren startede hos: | A.G. LAURIDSEN A/S (Bestyrelsesmedlem) |
Største overskud: | 1.607' DKK OT - LAURIDSEN ApS (2020) |
Største underskud: | -125' DKK OT - LAURIDSEN ApS (2015) |
Største egenkapital: | 4.837' DKK OT - LAURIDSEN HOLDING ApS (2023) |
Største gæld: | 2.733' DKK OT - LAURIDSEN ApS (2019) |
Flest årsværk: | 7 årsværk hos OT - LAURIDSEN ApS (2023) |
Længste aktivitet: | Bestyrelsesmedlem af A.G. LAURIDSEN A/S (18 år 9 måneder) |
Karrieren som erhvervsaktiv startede for alvor en dag i 1989 i A.G. LAURIDSEN A/S med titlen som Bestyrelsesmedlem. Hvervet som Bestyrelsesmedlem bestred Ole Thorø Lauridsen i 18 år 9 måneder, før fratrædelsen d. 8. februar 2008.
Virksomheden er ikke længere aktiv og det sidste indleverede årsrapport fra 2008 er ukendt. Virksomheden lukkede slutteligt d. 8. februar 2008.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
OT - LAURIDSEN HOLDING ApS
Ejerandel: 100%
Indirekte ejede Selskaber (2)
-
OT - LAURIDSEN ApS
Via OT - LAURIDSEN HOLDING ApS -
OT Lauridsen Ejendomme ApS
Via OT - LAURIDSEN HOLDING ApS
Direktørposter (3)
-
OT - LAURIDSEN HOLDING ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 09.04.2018 -
OT - LAURIDSEN ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 28.01.2008 -
OT Lauridsen Ejendomme ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 18.03.2023
Ejendomme (2)
Tidslinje (8)
-
OT Lauridsen Ejendomme ApS
Tilknyttet som direktørDato: 18.03.2023
Registreringsdato: 18.03.2023 -
OT - LAURIDSEN HOLDING ApS
Tilknyttet som direktørDato: 09.04.2018
Registreringsdato: 09.04.2018 -
OT - LAURIDSEN HOLDING ApS
Fratrådt som direktørDato: 06.02.2018
Registreringsdato: 06.02.2018
Blå bog (fortsat)
Ole har været forbi flere virksomheder og kan betegnes som en yderst foretagsom iværksætter. Har indtil videre haft en erhvervskarriere på mere end 35 år 5 måneder.
Blandt de mange virksomheder kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Direktør og Reel ejer
18.03.2023 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Reel ejer
27.11.2020 - Stadig aktiv
Ejerandel: Er reel ejer som menighedsrådsmedlem -
Direktør
28.01.2008 - Stadig aktiv
Reel ejer
25.02.2008 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Stifter og Direktør
28.01.2008 - 06.02.2018
Ejer
28.01.2008 - Stadig aktiv
Direktør
09.04.2018 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Bestyrelsesmedlem
27.04.1989 - 08.02.2008
Ejerandel: Intet ejerskab
Ole Thorø Lauridsen er også indehaver af et personligt ejet holdingselskab ved navn OT - LAURIDSEN HOLDING ApS (100% ejerskab), som i 2023 kunne fremvise en egenkapital på 4.837' DKK. Igennem holdingselskabet OT - LAURIDSEN HOLDING ApS har Ole derfor også ejerandele i OT - LAURIDSEN ApS (100%) & OT Lauridsen Ejendomme ApS (100%).
Du kan se koncerndiagram for Ole Thorø Lauridsen, det kræver kun du opretter en gratis brugerkonto. Det kan klares på 1 min, bagefter kan du gratis afprøve alle ownr.dk funktioner i 7 dage hvor du kan opleve interaktive koncern-diagrammer samt download af koncern-diagrammer i PDF-format. Efter 7 dage nedgraderes din konto til en alm. gratis brugerkonto, du er selvfølgelig velkommen til at forny hvis du kan lide vores tjeneste.
Kigger man nærmere i årsregnskaberne for de forskellige virksomheder, kan man finde frem til:
Det absolut bedste historiske resultat var i regnskabs-året 2020 hvor OT - LAURIDSEN ApS kunne offentliggøre et overskud på 1.607' DKK.
Det absolut dårligste historiske resultat var i regnskabs-året 2015 hvor OT - LAURIDSEN ApS kunne offentliggøre et underskud på 125' DKK.
Seneste tal
• Det bedste årsregnskab 2023 var et overskud på 406' DKK (OT - LAURIDSEN ApS).
• Det dårligste regnskab i 2023 var et underskud på 36' DKK (OT Lauridsen Ejendomme ApS).
• Den bedste egenkapital i 2023 var på 4.837' DKK (OT - LAURIDSEN HOLDING ApS).
• Den dårligste egenkapital i 2023 var på 12' DKK (OT Lauridsen Ejendomme ApS).
En af de forbindelser som går igen i Ole' netværk er Bjarne Høj Lauridsen.