Jette Aabo Nielsen
Erhvervsaktiv: | 5. okt. 2004 - 2. okt. 2024 |
Karrieren startede hos: | Gode Ideer A/S (Bestyrelsesmedlem) |
Største overskud: | 109' DKK BFN FINANS A/S (Nu: Gode Ideer A/S) (2016-17) |
Største underskud: | -203' DKK BFN FINANS A/S (Nu: Gode Ideer A/S) (2017-18) |
Største egenkapital: | 917' DKK BFN FINANS A/S (Nu: Gode Ideer A/S) (2013-14) |
Største gæld: | 724' DKK BFN FINANS A/S (Nu: Gode Ideer A/S) (2019-20) |
Flest årsværk: | 1 årsværk hos BFN FINANS A/S (Nu: Gode Ideer A/S) (2022-23) |
Længste aktivitet: | Bestyrelsesmedlem af Gode Ideer A/S (19 år 11 måneder) |
Der er umiddelbart ikke meget erhvervsaktivitet forbundet med Jette Aabo Nielsen. Sidst Jette var registreret som erhvervsdrivende ifølge Erhvervs & Selskabsstyrelsen var tilbage i 2004 i Gode Ideer A/S (tidligere BFN FINANS A/S) i rollen som Bestyrelsesmedlem. Hvervet som Bestyrelsesmedlem bestred Jette Aabo Nielsen i 19 år 11 måneder, før fratrædelsen d. 2. oktober 2024.
Virksomheden specialiserede sig dengang indenfor ikke-specialiseret engroshandel. Virksomheden er dog ikke aktiv længere og det sidste indleverede årsrapport fra 2016-17 som viste et overskud på 109' DKK. Virksomheden lukkede slutteligt d. 2. oktober 2024.
Ejendomme (2)
Tidslinje (2)
-
BFN FINANS A/S (Nu: Gode Ideer A/S) (Formand)
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 02.10.2024
Registreringsdato: 02.10.2024 -
BFN FINANS A/S (Nu: Gode Ideer A/S) (Formand)
Tilknyttet som bestyrelsesmedlemDato: 05.10.2004
Registreringsdato: 05.10.2004
Blå bog (fortsat)
En af de forbindelser som går igen i Jette' netværk er Bent Frits Nielsen.