Niels-Erik Sakariassen
Erhvervsaktiv siden: | 27. jun. 1989 (35 år 2 måneder) |
Karrieren startede hos: | NES-HOLEBY ApS (Bestyrelsesmedlem) |
Største overskud: | 16.587' DKK SDS-HOLDING A/S (2014) |
Største underskud: | -32.350' DKK SDS-HOLDING A/S (2022) |
Største egenkapital: | 113.884' DKK SDS-HOLDING A/S (2019) |
Største gæld: | 28.369' DKK SDS-HOLDING A/S (2018) |
Flest årsværk: | 3 årsværk hos FLASKEKOMPAGNIET A/S (Nu: SDS A/S) (2019) |
Længste aktivitet: | Ejer af NES-HOLEBY ApS (35 år 2 måneder) |
Erhvervskarrieren begyndte for alvor dengang i 1989 i NES-HOLEBY ApS (tidligere LOLLAND FALSTERS RENOVATION OG GENBRUG A/S) som Bestyrelsesmedlem, Ejer, Direktør og Stifter. Virksomheden blev grundlagt af Niels-Erik Sakariassen og har som eneste ejer fået hele ansvaret og fuld stemmeret i virksomheden. Hvervet som Bestyrelsesmedlem, Ejer, Direktør og Stifter har Niels-Erik nu besiddet i 8 år 8 måneder, og er stadig aktiv i den samme rolle i dag.
Virksomheden arbejder indenfor anden finansiel formidling undtagen forsikring og pensionsforsikring, i.a.n.. Her mere end 8 år senere er virksomheden stadig i gang og seneste årsrapport fra 2023 kunne fremvise et overskud på 186' DKK.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
NES-HOLEBY ApS
Ejerandel: 100%
Direktørposter (1)
-
NES-HOLEBY ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 27.06.1989
Tidslinje (12)
-
FLASKEKOMPAGNIET A/S (Nu: SDS A/S)
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 31.05.2012
Registreringsdato: 31.05.2012 -
SDS-HOLDING A/S
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 31.05.2012
Registreringsdato: 31.05.2012 -
FLASKEKOMPAGNIET INT. A/S (Nu: SDS KUNST A/S)
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 31.05.2012
Registreringsdato: 31.05.2012
Blå bog (fortsat)
Niels-Erik har været inde over mange virksomheder og kan betegnes som lidt af en serieiværksætter. Karrieren har indtil nu varet i mere end 35 år 2 måneder.
Blandt de mange virksomheder kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Bestyrelsesmedlem
09.12.2003 - 31.05.2012
Ejerandel: Intet ejerskab -
Bestyrelsesmedlem
15.11.2001 - 31.05.2012
Ejerandel: Intet ejerskab -
Bestyrelsesmedlem
30.06.2000 - 31.05.2012
Ejerandel: Intet ejerskab -
Direktør
11.11.1996 - 30.07.1999
Ejerandel: Intet ejerskab -
Stifter og Bestyrelsesmedlem
27.06.1989 - 17.03.1998
Ejer og Direktør
27.06.1989 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100%
Niels-Erik har i alt siddet i bestyrelsen hos 4 forskellige selskaber (heraf 0 som formand) og er i øjeblikket aktiv i 0 bestyrelses-roller.
Den længste periode i en bestyrelse er på 11 år 11 måneder fra 2000 til 2012 hos SDS A/S.
Seneste tal
• Det bedste regnskab i 2023 var et overskud på 186' DKK (LOLLAND FALSTERS RENOVATION OG GENBRUG A/S (Nu: NES-HOLEBY ApS)).
• Det dårligste regnskab i 2023 var et underskud på 1.330' DKK (FLASKEKOMPAGNIET A/S (Nu: SDS A/S)).
• Den bedste egenkapital i 2023 var på 79.041' DKK (SDS-HOLDING A/S).
• Den dårligste egenkapital i 2023 var på -2.023' DKK (FLASKEKOMPAGNIET A/S (Nu: SDS A/S)).