Peter Torben Specht
Erhvervsaktiv siden: | 26. jan. 1983 (41 år 8 måneder) |
Karrieren startede hos: | A/S COLLY COMPANY MASKINELEMENTER (Bestyrelsesmedlem) |
Længste aktivitet: | Bestyrelsesmedlem af A/S COLLY COMPANY MASKINELEMENTER (8 år 6 måneder) |
Det hele begyndte for alvor dengang i 1983 i A/S COLLY COMPANY MASKINELEMENTER som Bestyrelsesmedlem. Hvervet som Bestyrelsesmedlem havde Peter Torben Specht i 8 år 6 måneder, inden stoppet d. 21. august 1991.
Dengang var virksomhedens branche indenfor rådgivende ingeniørvirksomhed inden for produktions- og maskinteknik. Virksomheden er ikke længere aktiv og det sidste indleverede årsregnskab for 2008 er ukendt. Virksomheden ophørte slutteligt den 25. august 2008.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
Solmac Company.
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager
Ejendomme (1)
Tidslinje (3)
-
Solmac Company. (Fuldt ansvarlig deltager)
Tilknyttet som ejerDato: 26.02.2021
Registreringsdato: 26.02.2021 -
A/S COLLY COMPANY MASKINELEMENTER
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 21.08.1991
Registreringsdato: 21.08.1991 -
A/S COLLY COMPANY MASKINELEMENTER
Tilknyttet som bestyrelsesmedlemDato: 26.01.1983
Registreringsdato: 26.01.1983
Blå bog (fortsat)
Peter har sidenhen været inde omkring én anden dansk virksomhed. Karrieren har indtil nu varet i mere end 12 år 1 måned.
-
SelskabRolleEjerandel
-
Stifter og Ejer
26.02.2021 - Stadig aktiv
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager -
Bestyrelsesmedlem
26.01.1983 - 21.08.1991
Ejerandel: Intet ejerskab