Søren Peder Derving
Erhvervsaktiv siden: | 1. aug. 1988 (36 år 1 måned) |
Karrieren startede hos: | GISLINGE INVEST ApS (Bestyrelsesmedlem) |
Største overskud: | 18.592' DKK MILANA A/S (Nu: ALS DENMARK A/S) (2021-22) |
Største underskud: | Har aldrig leveret et underskud |
Største egenkapital: | 63.665' DKK MILANA A/S (Nu: ALS DENMARK A/S) (2016-17) |
Største gæld: | 70.100' DKK MILANA A/S (Nu: ALS DENMARK A/S) (2022-23) |
Flest årsværk: | 107 årsværk hos MILANA A/S (Nu: ALS DENMARK A/S) (2022-23) |
Længste aktivitet: | Bestyrelsesmedlem af FONDEN DET KONGELIGE OPFOSTRINGSHUS (6 år 1 måned) |
Karrieren som leder startede i 1988 hos GISLINGE INVEST ApS (tidligere ASX 14261 ApS) i rollen som Bestyrelsesmedlem. Titlen som Bestyrelsesmedlem bestred Søren Peder Derving i 5 år 8 måneder, før stoppet d. 6. april 1994.
Virksomheden er dog ikke aktiv længere og det sidste indleverede årsrapport fra 1994 er ukendt. Virksomheden lukkede endegyldigt d. 6. april 1994.
Bestyrelsesposter (1)
-
FONDEN DET KONGELIGE OPFOSTRINGSHUS
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 21.08.2018
Ejendomme (2)
Tidslinje (5)
-
FONDEN DET KONGELIGE OPFOSTRINGSHUS
Tilknyttet som bestyrelsesmedlemDato: 21.08.2018
Registreringsdato: 21.08.2018 -
MILANA A/S (Nu: ALS DENMARK A/S)
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 01.02.2006
Registreringsdato: 01.02.2006 -
MILANA A/S (Nu: ALS DENMARK A/S)
Tilknyttet som bestyrelsesmedlemDato: 05.08.2003
Registreringsdato: 05.08.2003
Blå bog (fortsat)
Søren har efterfølgende været involveret i flere andre danske virksomheder. Har indtil videre haft en erhvervskarriere på mere end 14 år 11 måneder.
Har været tilknyttet følgende virksomheder:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Bestyrelsesmedlem
21.08.2018 - Stadig aktiv
Ejerandel: Intet ejerskab -
Reel ejer
12.12.2017 - 01.01.2022
Ejerandel: Er reel ejer som udpeget daglig ledelse -
Bestyrelsesmedlem
05.08.2003 - 01.02.2006
Ejerandel: Intet ejerskab -
Bestyrelsesmedlem
01.08.1988 - 06.04.1994
Ejerandel: Intet ejerskab
Søren Peder Derving har haft flere bestyrelsesposter gennem sin karriere, og har bla. været med til at godkende:
Et positivt årsregnskab i 2018 som bestyrelsesmedlem hos FONDEN DET KONGELIGE OPFOSTRINGSHUS der præsenterede et overskud på 1.914' DKK.
Søren har i alt siddet i bestyrelsen hos 3 forskellige selskaber (heraf 0 som formand) og er i øjeblikket aktiv i 1 bestyrelses-roller.
Den længste periode i en bestyrelse er på 6 år 1 måned fra 2018 til i dag hos FONDEN DET KONGELIGE OPFOSTRINGSHUS.
Seneste tal
• Det bedste årsregnskab 2023 var et overskud på 1.518' DKK (FONDEN DET KONGELIGE OPFOSTRINGSHUS).
• Den bedste egenkapital i 2023 var på 14.078' DKK (FONDEN DET KONGELIGE OPFOSTRINGSHUS).
• Den dårligste egenkapital i 2023 var på 14.078' DKK (FONDEN DET KONGELIGE OPFOSTRINGSHUS).
En af de forbindelser som går igen i Søren' netværk er Michael Gudmandsen.