Gunilla Cederberg Hansen
Erhvervsaktiv siden: | 3. jan. 1980 (44 år 9 måneder) |
Karrieren startede hos: | MTS ENTREPRISER A/S (Bestyrelsesmedlem) |
Største overskud: | 2.638' DKK ISLEVDALVEJ 190 ApS (Nu: MTS Inventar & Byg ApS) (2020-21) |
Største underskud: | -1.121' DKK ISLEVDALVEJ 190 ApS (Nu: MTS Inventar & Byg ApS) (2019-20) |
Største egenkapital: | 4.460' DKK ISLEVDALVEJ 190 ApS (Nu: MTS Inventar & Byg ApS) (2020-21) |
Største gæld: | 10.027' DKK ISLEVDALVEJ 190 ApS (Nu: MTS Inventar & Byg ApS) (2013-14) |
Flest årsværk: | 5 årsværk hos ISLEVDALVEJ 190 ApS (Nu: MTS Inventar & Byg ApS) (2018-19) |
Længste aktivitet: | Bestyrelsesmedlem af MTS ENTREPRISER A/S (33 år 5 måneder) |
Karrieren som erhvervsaktiv startede i 1980 ved MTS ENTREPRISER A/S (tidligere M.T.S. ENTERPRISER ApS) i rollen som Bestyrelsesmedlem. Rollen som Bestyrelsesmedlem bestred Gunilla Cederberg Hansen i 33 år 5 måneder, før stoppet den 26. juni 2013.
Dengang havde virksomheden kompetencer indenfor opførelse af bygninger. Virksomheden er dog ikke aktiv længere og det sidste indleverede årsrapport fra 2024 er ukendt. Virksomheden lukkede endeligt d. 20. februar 2024.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
MTS Inventar & Byg ApS
Ejerandel: 100%
Direktørposter (1)
-
MTS Inventar & Byg ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 13.03.2013
Ejendomme (2)
Tidslinje (12)
-
UGENS BOLIGMARKED A/S (Nu: EJENDOMSSELSKABET WILLEMOESGADE 58 M.FL. A/S)
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 17.09.2014
Registreringsdato: 17.09.2014 -
M.T.S. ENTERPRISER ApS (Nu: MTS ENTREPRISER A/S)
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 26.06.2013
Registreringsdato: 26.06.2013 -
ISLEVDALVEJ 190 ApS (Nu: MTS Inventar & Byg ApS) (100%)
Tilknyttet som ejerDato: 13.03.2013
Registreringsdato: 13.03.2013
Blå bog (fortsat)
Gunilla har været engageret i mange virksomheder og må betegnes som en yderst flittig iværksætter. Har indtil videre haft en erhvervskarriere på mere end 44 år 9 måneder.
Blandt virksomhederne kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Stifter, Ejer og Direktør
13.03.2013 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Bestyrelsesmedlem
01.02.1986 - 17.09.2014
Ejerandel: Intet ejerskab -
Bestyrelsesmedlem
03.01.1980 - 26.06.2013
Ejerandel: Intet ejerskab -
Direktør
01.01.1987 - 22.12.2003
Bestyrelsesmedlem
22.12.2003 - 01.05.2012
Ejerandel: Intet ejerskab -
Bestyrelsesmedlem
06.07.1990 - 21.06.1993
Ejerandel: Intet ejerskab
Gunilla har i alt siddet i bestyrelsen hos 4 forskellige selskaber (heraf 0 som formand) og er i øjeblikket aktiv i 0 bestyrelses-roller.
Den længste periode i en bestyrelse er på 33 år 5 måneder fra 1980 til 2013 hos MTS ENTREPRISER A/S.
En af de forbindelser som går igen i Gunilla' netværk er Hans Christian Hansen.