Jørgen Kjærgaard
Erhvervsaktiv siden: | 18. dec. 1989 (34 år 8 måneder) |
Karrieren startede hos: | FC HORSENS FOND (Bestyrelsesmedlem) |
Største overskud: | 491.406' DKK GLUD & MARSTRAND A/S (Nu: Envases Europe A/S) (2022) |
Største underskud: | -10.852' DKK METROCAN A/S (Nu: Envases Media A/S) (2014) |
Største egenkapital: | 2.195.445' DKK GLUD & MARSTRAND A/S (Nu: Envases Europe A/S) (2023) |
Største gæld: | 2.647.049' DKK GLUD & MARSTRAND A/S (Nu: Envases Europe A/S) (2023) |
Flest årsværk: | 2.029 årsværk hos GLUD & MARSTRAND A/S (Nu: Envases Europe A/S) (2022) |
Længste aktivitet: | Ejer af CHRIJONA INVEST ApS (19 år 3 måneder) |
Karrieren som erhvervsaktiv begyndte den dag i 1989 i FC HORSENS FOND i hvervet som Bestyrelsesmedlem. Hvervet som Bestyrelsesmedlem havde Jørgen Kjærgaard i 3 år 1 måned, inden stoppet d. 4. februar 1993.
I dag opererer virksomheden indenfor pizzeriaer, grillbarer, isbarer mv.. Virksomheden er stadig aktiv og seneste regnskab for 2023 viste et overskud på 363' DKK.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
CHRIJONA INVEST ApS
Ejerandel: 100%
Direktørposter (1)
-
CHRIJONA INVEST ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 09.06.2005
Tidslinje (28)
-
GLUD & MARSTRAND A/S (Nu: Envases Europe A/S)
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 09.12.2019
Registreringsdato: 09.12.2019 -
GLUMA HOLDING A/S
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 19.12.2018
Registreringsdato: 19.12.2018 -
GLUD & MARSTRAND INVEST A/S
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 19.12.2018
Registreringsdato: 19.12.2018
Blå bog (fortsat)
Jørgen har været involveret i mange virksomheder og må betegnes som lidt af en serieiværksætter. Karrieren har indtil nu varet i mere end 25 år 10 måneder.
Blandt de mange virksomheder kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Stifter, Ejer og Direktør
09.06.2005 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Bestyrelsesmedlem
16.06.2005 - 08.05.2007
Direktør
01.01.2006 - 31.12.2016
Bestyrelsesmedlem
23.05.2013 - 09.12.2019
Ejerandel: Intet ejerskab -
Bestyrelsesmedlem
16.06.2005 - 19.12.2018
Direktør
01.01.2006 - 31.12.2016
Ejerandel: Intet ejerskab -
Bestyrelsesmedlem
19.12.2001 - 19.12.2018
Direktør
28.12.2001 - 31.12.2016
Ejerandel: Intet ejerskab -
Bestyrelsesmedlem
05.03.2007 - 16.10.2017
Ejerandel: Intet ejerskab
Jørgen Kjærgaard har haft flere bestyrelsesposter gennem sin karriere, og har bla. været med til at godkende:
Et positivt årsregnskab i 2017 som bestyrelsesmedlem i GLUD & MARSTRAND A/S (Nu: Envases Europe A/S) der præsenterede et overskud på 122.127' DKK.
Et negativt årsregnskab i 2014 som bestyrelsesmedlem i METROCAN A/S (Nu: Envases Media A/S) der præsenterede et underskud på 10.852' DKK.
Jørgen har i alt siddet i bestyrelsen hos 10 forskellige selskaber (heraf 3 som formand) og er i øjeblikket aktiv i 0 bestyrelses-roller.
Den længste periode i en bestyrelse er på 17 år fra 2001 til 2018 hos GLUD & MARSTRAND INVEST A/S.
Seneste tal
• Det bedste regnskab i 2023 var et overskud på 232.692' DKK (GLUD & MARSTRAND A/S (Nu: Envases Europe A/S)).
• Den bedste egenkapital i 2023 var på 2.195.445' DKK (GLUD & MARSTRAND A/S (Nu: Envases Europe A/S)).
• Den dårligste egenkapital i 2023 var på 4.066' DKK (FC HORSENS FOND).