Flemming Gert Hansen
Erhvervsaktiv siden: | 10. maj 1986 (38 år 4 måneder) |
Karrieren startede hos: | RESIDENCE CHATEAU DE MONBRISON A/S (Bestyrelsesmedlem) |
Største overskud: | 525' DKK A/S PSE NR. 1928 (Nu: RESIDENCE CHATEAU DE MONBRISON A/S) (2020-21) |
Største underskud: | -644' DKK ApS KBIL 38 NR. 2042 (Nu: DOCONTROL ApS) (2021-22) |
Største egenkapital: | 15.661' DKK A/S PSE NR. 1928 (Nu: RESIDENCE CHATEAU DE MONBRISON A/S) (2022-23) |
Største gæld: | 1.578' DKK CHROMADAN A/S (2020) |
Flest årsværk: | 2 årsværk hos CHROMADAN A/S (2023) |
Længste aktivitet: | Bestyrelsesmedlem af CHROMADAN A/S (26 år 9 måneder) |
Karrieren som erhvervsaktiv startede i 1986 hos RESIDENCE CHATEAU DE MONBRISON A/S (tidligere A/S PSE NR. 1928) i rollen som Bestyrelsesmedlem. Titlen som Bestyrelsesmedlem bestred Flemming Gert Hansen i 3 år 9 måneder, før stoppet d. 8. marts 1990.
Nu har virksomheden specialiseret sig indenfor ejerforeninger. I dag er virksomheden stadig aktiv og seneste årsregnskab for 2022-23 som viste et overskud på 308' DKK.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
CHROMADAN A/S
Ejerandel: 50-66.65%
Bestyrelsesposter (1)
-
CHROMADAN A/S
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 01.12.1997
Ejendomme (2)
Tidslinje (12)
-
NÈGRE INVEST A/S (5-9.99%)
Er ikke længere ejerDato: 30.06.2021
Registreringsdato: 30.06.2021 -
CHROMADAN A/S (50-66.65%)
Tilknyttet som ejerDato: 30.11.2015
Registreringsdato: 30.11.2015 -
NÈGRE INVEST A/S (5-9.99%)
Tilknyttet som ejerDato: 01.06.2007
Registreringsdato: 01.06.2007
Blå bog (fortsat)
Flemming har været engageret i flere virksomheder og må betegnes som en yderst handlekraftig iværksætter. Har indtil videre haft en erhvervskarriere på mere end 38 år 4 måneder.
Blandt de mange virksomheder kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Stifter og Bestyrelsesmedlem
01.12.1997 - Stadig aktiv
Ejer
30.11.2015 - Stadig aktiv
Ejerandel: 50% -
Ejer
01.06.2007 - 30.06.2021
Ejerandel: 5-9.99% -
Direktør
01.05.1989 - 17.07.2002
Ejerandel: Intet ejerskab -
Bestyrelsesmedlem
16.12.1996 - 25.10.2000
Ejerandel: Intet ejerskab -
Bestyrelsesmedlem
01.06.1989 - 09.01.1991
Ejerandel: Intet ejerskab
Flemming Gert Hansen har haft flere bestyrelsesposter gennem sin karriere, og har bla. været med til at godkende:
Et positivt årsregnskab i 2020 som bestyrelsesmedlem hos CHROMADAN A/S der præsenterede et overskud på 246' DKK.
Et negativt årsregnskab i 2021 som bestyrelsesmedlem hos CHROMADAN A/S der præsenterede et underskud på 67' DKK.
Flemming har i alt siddet i bestyrelsen hos 4 forskellige selskaber (heraf 0 som formand) og er i øjeblikket aktiv i 1 bestyrelses-roller.
Den længste periode i en bestyrelse er på 26 år 9 måneder fra 1997 til i dag hos CHROMADAN A/S.
Seneste tal
• Det bedste årsregnskab 2022-23 var et overskud på 308' DKK (A/S PSE NR. 1928 (Nu: RESIDENCE CHATEAU DE MONBRISON A/S)).
• Det dårligste regnskab i 2023 var et underskud på 15' DKK (CHROMADAN A/S).
• Den bedste egenkapital i 2022-23 var på 15.661' DKK (A/S PSE NR. 1928 (Nu: RESIDENCE CHATEAU DE MONBRISON A/S)).
• Den dårligste egenkapital i 2023 var på 1.277' DKK (CHROMADAN A/S).
En af de forbindelser som går igen i Flemming' netværk er Rolf Otto Christensen.