Sven Felding
Karrieren startede hos: | VILHELM LAURITZEN A/S (Bestyrelsesmedlem) |
Største overskud: | 546' DKK DANSK BYGNINGSARV A/S (Nu: BARK Rådgivning A/S) (2019) |
Største underskud: | -1.689' DKK DANSK BYGNINGSARV A/S (Nu: BARK Rådgivning A/S) (2016) |
Største egenkapital: | 7.474' DKK BYGNINGSARVSFONDEN (2014) |
Største gæld: | 19.874' DKK DANSK BYGNINGSARV A/S (Nu: BARK Rådgivning A/S) (2016) |
Flest årsværk: | 25 årsværk hos DANSK BYGNINGSARV A/S (Nu: BARK Rådgivning A/S) (2014) |
Karrieren som erhvervsleder startede for alvor for nu mange år siden hos VILHELM LAURITZEN A/S (tidligere ARKITEKTFIRMAET VILHELM LAURITZENS TEGNESTUE A/S) med titlen som Bestyrelsesmedlem. Titlen som Bestyrelsesmedlem bestred Sven Felding i 28 år 5 måneder, før stoppet d. 20. juni 2000.
Virksomheden er ikke længere aktiv og det sidste indleverede årsrapport fra 2000 er ukendt. Virksomheden lukkede endegyldigt d. 14. juli 2000.
Tidslinje (8)
-
BYGNINGSARVSFONDEN
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 23.03.2015
Registreringsdato: 23.03.2015 -
DANSK BYGNINGSARV A/S (Nu: BARK Rådgivning A/S)
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 23.03.2015
Registreringsdato: 23.03.2015 -
KAB FONDEN
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 31.12.2013
Registreringsdato: 31.12.2013
Blå bog (fortsat)
Sven har været forbi mange virksomheder og kan betegnes som en yderst flittig iværksætter. Har indtil videre haft en erhvervskarriere på mere end 47 år 10 måneder.
Blandt de mange virksomheder kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Reel ejer
24.06.2024 - Stadig aktiv
Ejerandel: Er reel ejer som udpeget daglig ledelse -
Reel ejer
27.11.2008 - Stadig aktiv
Ejerandel: Er reel ejer som udpeget daglig ledelse -
Bestyrelsesmedlem
01.01.2009 - 23.03.2015
Ejerandel: Intet ejerskab -
Bestyrelsesmedlem
18.12.2008 - 23.03.2015
Ejerandel: Intet ejerskab -
Bestyrelsesmedlem
26.04.2005 - 31.12.2013
Ejerandel: Intet ejerskab
Sven Felding har haft flere bestyrelsesposter gennem sin karriere, og har bla. været med til at godkende:
Et positivt årsregnskab i 2014 som bestyrelsesmedlem hos BYGNINGSARVSFONDEN der præsenterede et overskud på 139' DKK.
Et negativt årsregnskab i 2015 som bestyrelsesmedlem hos DANSK BYGNINGSARV A/S (Nu: BARK Rådgivning A/S) der præsenterede et underskud på 161' DKK.
Sven har i alt siddet i bestyrelsen hos 4 forskellige selskaber (heraf 0 som formand) og er i øjeblikket aktiv i 0 bestyrelses-roller.
Den længste periode i en bestyrelse er på 28 år 5 måneder fra 1971 til 2000 hos VILHELM LAURITZEN A/S.
Seneste tal
• Det bedste årsregnskab 2023 var et overskud på 387' DKK (BYGNINGSARVSFONDEN).
• Den bedste egenkapital i 2023 var på 3.959' DKK (BYGNINGSARVSFONDEN).
• Den dårligste egenkapital i 2023 var på 2.856' DKK (DANSK BYGNINGSARV A/S (Nu: BARK Rådgivning A/S)).
En af de forbindelser som går igen i Sven' netværk er Margrete Sørensen.