Kenneth Strandby Larsen
Erhvervsaktiv siden: | 22. jun. 1989 (35 år 3 måneder) |
Karrieren startede hos: | KENNETH MESSERNE ApS (Direktør) |
Største overskud: | 76' DKK CK Strandby ApS (2021) |
Største underskud: | -197' DKK CK Strandby ApS (2023) |
Største egenkapital: | 136' DKK CK Strandby ApS (2021) |
Største gæld: | 282' DKK CK Strandby ApS (2023) |
Længste aktivitet: | Direktør af NORDISKCO ApS (21 år 2 måneder) |
Det begyndte for alvor dengang i 1989 ved KENNETH MESSERNE ApS som Direktør. Rollen som Direktør havde Kenneth Strandby Larsen i 1 år 7 måneder, før fratrædelsen den 23. januar 1991.
Virksomheden er ikke længere aktiv og det sidste indleverede årsregnskab for 1991 er ukendt. Virksomheden ophørte endeligt den 23. januar 1991.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
CK Strandby ApS
Ejerandel: 100%
Direktørposter (1)
-
CK Strandby ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 07.08.2023
Tidslinje (30)
-
CK Strandby ApS
Tilknyttet som direktørDato: 07.08.2023
Registreringsdato: 07.08.2023 -
CK Strandby ApS (100%)
Tilknyttet som ejerDato: 01.08.2023
Registreringsdato: 01.08.2023 -
DANISH EVENT ApS
Fratrådt som direktørDato: 18.08.2016
Registreringsdato: 18.08.2016
Blå bog (fortsat)
Kenneth har været inde over flere virksomheder og kan betegnes som en arbejdsom serieiværksætter. Karrieren har indtil nu varet i mere end 24 år.
Blandt virksomhederne kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Ejer
01.08.2023 - Stadig aktiv
Direktør
07.08.2023 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Direktør
24.05.2016 - 18.08.2016
Ejerandel: Intet ejerskab -
Direktør
01.10.1990 - 04.12.2011
Direktør
05.12.2011 - 31.01.2012
Ejerandel: Intet ejerskab -
Direktør
12.10.2010 - 15.11.2010
Ejerandel: Intet ejerskab -
Direktør
12.10.2010 - 15.11.2010
Ejerandel: Intet ejerskab
Kigger man i årsregnskaberne for de forskellige virksomheder, kan man finde frem til:
Det dårligste historiske resultat nogensinde var for regnskabsåret 2023 hvor CK Strandby ApS fremviste et underskud på 197' DKK.