Lene Dybdal Clausen
Erhvervsaktiv siden: | 21. maj 1991 (33 år 3 måneder) |
Karrieren startede hos: | SCR UDLEJNING ApS (Direktør) |
Største overskud: | 792' DKK SEJLING HOLDING ApS (2016-17) |
Største underskud: | -738' DKK DYBDAL & SEJLING UDLEJNING ApS (Nu: DS 2022 ApS) (2019-20) |
Største egenkapital: | 4.576' DKK SEJLING HOLDING ApS (2016-17) |
Største gæld: | 3.549' DKK DYBDAL & SEJLING UDLEJNING ApS (Nu: DS 2022 ApS) (2015-16) |
Flest årsværk: | 1 årsværk hos SEJLING CLAUSEN REGISTRERET REVISIONSAKTIESELSKAB (Nu: JP FINANS SILKEBORG ApS) (2019-20) |
Længste aktivitet: | Direktør af SCR UDLEJNING ApS (22 år 4 måneder) |
Karrieren som erhvervsleder startede for alvor en dag i 1991 i SCR UDLEJNING ApS med titlen som Direktør. Hvervet som Direktør bestred Lene Dybdal Clausen i 22 år 4 måneder, før fratrædelsen d. 7. oktober 2013.
Dengang havde virksomheden kompetencer indenfor udlejning og leasing af andet materiel, udstyr og andre materielle aktiver i.a.n.. Virksomheden er ikke længere aktiv og det sidste indleverede årsrapport fra 2014 kunne vise et overskud på 0' DKK. Virksomheden lukkede slutteligt d. 4. september 2019.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
RENINA INVEST ApS
Ejerandel: 33.34-49.99%
Tidslinje (15)
-
DYBDAL & SEJLING UDLEJNING ApS (Nu: DS 2022 ApS) (50-66.65%)
Er ikke længere ejerDato: 03.05.2022
Registreringsdato: 03.05.2022 -
DYBDAL & SEJLING UDLEJNING ApS (Nu: DS 2022 ApS)
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 04.02.2022
Registreringsdato: 04.02.2022 -
SEJLING HOLDING ApS (100%)
Er ikke længere ejerDato: 04.08.2020
Registreringsdato: 04.08.2020
Blå bog (fortsat)
Lene har været forbi mange virksomheder og kan betegnes som en yderst flittig iværksætter. Har indtil videre haft en erhvervskarriere på mere end 28 år 2 måneder.
Blandt de mange virksomheder kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Bestyrelsesmedlem
26.11.2018 - 04.02.2022
Ejer
04.08.2020 - 03.05.2022
Ejerandel: 50% -
Ejer
02.12.2019 - 04.08.2020
Ejerandel: 100% -
Direktør
13.01.2005 - 07.10.2013
Ejer
26.11.2019 - Stadig aktiv
Ejerandel: 33,33% -
Direktør
21.05.1991 - 07.10.2013
Ejerandel: Intet ejerskab -
Bestyrelsesmedlem og Direktør
21.02.1998 - 21.03.2006
Ejerandel: Intet ejerskab
Kigger man nærmere i årsregnskaberne for de forskellige selskaber, kan man finde frem til:
Det absolut bedste historiske resultat var i regnskabs-året 2020-21 hvor DYBDAL & SEJLING UDLEJNING ApS (Nu: DS 2022 ApS) kunne offentliggøre et overskud på 1' DKK.
Det absolut dårligste historiske resultat var i regnskabs-året 2019-20 hvor DYBDAL & SEJLING UDLEJNING ApS (Nu: DS 2022 ApS) kunne offentliggøre et underskud på 738' DKK.
Seneste tal
• Det bedste årsregnskab 2022-23 var et overskud på 202' DKK (SEJLING CLAUSEN REGISTRERET REVISIONSAKTIESELSKAB (Nu: JP FINANS SILKEBORG ApS)).
• Den bedste egenkapital i 2022-23 var på 1.855' DKK (SEJLING CLAUSEN REGISTRERET REVISIONSAKTIESELSKAB (Nu: JP FINANS SILKEBORG ApS)).
• Den dårligste egenkapital i 2023 var på 0' DKK (RENINA INVEST ApS).
En af de forbindelser som går igen i Lene' netværk er René Sejling.