Heidi Kaare Lassen
Erhvervsaktiv siden: | 1. maj 2006 (18 år 5 måneder) |
Karrieren startede hos: | CAPINORDIC CAPITAL FONDSMÆGLERSELSKAB A/S (Direktør) |
Længste aktivitet: | Direktør af CAPINORDIC CAPITAL FONDSMÆGLERSELSKAB A/S (3 år 9 måneder) |
Karrieren som erhvervsperson begyndte for alvor dengang i 2006 i CAPINORDIC CAPITAL FONDSMÆGLERSELSKAB A/S (tidligere STEFFEN RØNN FONDSMÆGLERSELSKAB A/S) som Direktør. Hvervet som Direktør havde Heidi Kaare Lassen i 3 år 9 måneder, inden stoppet d. 31. januar 2010.
Dengang specialiserede virksomheden sig indenfor værdipapir- og varemægling. Virksomheden er ikke længere aktiv og det sidste indleverede årsregnskab for 2011 er ukendt. Virksomheden ophørte slutteligt den 24. marts 2011.
Repræsentant (1)
-
Girltalk.dk
Tilknyttet som RepræsentantIndtrådt: 12.03.2024
Tidslinje (3)
-
Girltalk.dk
Tilknyttet som repræsentantDato: 12.03.2024
Registreringsdato: 12.03.2024 -
STEFFEN RØNN FONDSMÆGLERSELSKAB A/S (Nu: CAPINORDIC CAPITAL FONDSMÆGLERSELSKAB A/S)
Fratrådt som direktørDato: 31.01.2010
Registreringsdato: 31.01.2010 -
STEFFEN RØNN FONDSMÆGLERSELSKAB A/S (Nu: CAPINORDIC CAPITAL FONDSMÆGLERSELSKAB A/S)
Tilknyttet som direktørDato: 01.05.2006
Registreringsdato: 01.05.2006
Blå bog (fortsat)
Heidi har sidenhen været inde omkring én anden dansk virksomhed. Karrieren har indtil nu varet i mere end 4 år 3 måneder.
-
SelskabRolleEjerandel
-
Repræsentant
12.03.2024 - Stadig aktiv
Ejerandel: Intet ejerskab -
Direktør
01.05.2006 - 31.01.2010
Ejerandel: Intet ejerskab