Susanne Bloch
Erhvervsaktiv: | 20. mar. 1989 - 30. jun. 2020 |
Karrieren startede hos: | ANPARTSSELSKABET AF 1. AUGUST 2003 (Bestyrelsesmedlem) |
Største overskud: | 233' DKK KLEMCO-SERVICE ApS (Nu: ANPARTSSELSKABET AF 1. AUGUST 2003) (2013-14) |
Største underskud: | -108' DKK FRØKEN FLORA BLOMSTER AF 30.08 ApS (2020) |
Største egenkapital: | 948' DKK KLEMCO-SERVICE ApS (Nu: ANPARTSSELSKABET AF 1. AUGUST 2003) (2014-15) |
Største gæld: | 678' DKK FRØKEN FLORA BLOMSTER AF 30.08 ApS (2018) |
Flest årsværk: | 2 årsværk hos FRØKEN FLORA BLOMSTER AF 30.08 ApS (2019) |
Længste aktivitet: | Direktør af FRØKEN FLORA BLOMSTER AF 30.08 ApS (21 år 1 måned) |
Karrieren i erhvervslivet startede for alvor en dag i 1989 ved ANPARTSSELSKABET AF 1. AUGUST 2003 (tidligere KLEMCO-SERVICE ApS) med titlen som Bestyrelsesmedlem. Rollen som Bestyrelsesmedlem bestred Susanne Bloch i 3 år 11 måneder, før stoppet den 22. februar 1993.
I dag arbejder virksomheden med investeringsselskaber. I dag er virksomheden stadig aktiv og seneste årsregnskab for 2022-23 kunne vise et overskud på 59' DKK.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
FRØKEN FLORA BLOMSTER AF 30.08 ApS
Ejerandel: 100%
Direktørposter (1)
-
FRØKEN FLORA BLOMSTER AF 30.08 ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 21.08.2003
Ejendomme (2)
Tidslinje (6)
-
Klemmen Storkøkken v/Susanne Bloch (Fuldt ansvarlig deltager)
Er ikke længere ejerDato: 30.06.2020
Registreringsdato: 30.06.2020 -
Klemmen Storkøkken v/Susanne Bloch (Fuldt ansvarlig deltager)
Tilknyttet som ejerDato: 13.03.2019
Registreringsdato: 13.03.2019 -
FRØKEN FLORA BLOMSTER AF 30.08 ApS (100%)
Tilknyttet som ejerDato: 21.11.2003
Registreringsdato: 21.11.2003
Blå bog (fortsat)
Susanne har efterfølgende været involveret i flere andre virksomheder. Har indtil videre haft en erhvervskarriere på mere end 25 år.
Har været involveret i følgende virksomheder:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Stifter og Direktør
21.08.2003 - Stadig aktiv
Ejer
21.11.2003 - Stadig aktiv
Reel ejer
03.04.2018 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Stifter og Ejer
13.03.2019 - 30.06.2020
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager -
Bestyrelsesmedlem
20.03.1989 - 22.02.1993
Ejerandel: Intet ejerskab
Kigger man nærmere i årsregnskaberne for de forskellige selskaber, kan man finde frem til:
Det absolut bedste historiske resultat var i regnskabs-året 2017 hvor FRØKEN FLORA BLOMSTER AF 30.08 ApS kunne offentliggøre et overskud på 203' DKK.
Det absolut dårligste historiske resultat var i regnskabs-året 2020 hvor FRØKEN FLORA BLOMSTER AF 30.08 ApS kunne offentliggøre et underskud på 108' DKK.